LACOMUNITY DEL ALQUILER INTELIGENTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Trav de Gracia, 73
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social LACOMUNITY DEL ALQUILER INTELIGENTE SL
CIF B65465825
Capital Social 304332.0 Euros
Actividad Agentes de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 16/12/2010
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LACOMUNITY DEL ALQUILER INTELIGENTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LACOMUNITY DEL ALQUILER INTELIGENTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baigorri Puerto Maria Jesus | Administrador Concursal | 04/12/2019 | 31/05/2021 |
Sanz Puigdemont Francesc | Apoderado Solidario | 12/07/2013 | 31/05/2021 |
Andres Bel Jose | Consejero | 30/01/2018 | 04/12/2019 |
Callejon Muzelle Diego | Secretario No Consejero | 12/07/2013 | 04/12/2019 |
Carreño Cadarso Jaime | Consejero | 21/09/2018 | 04/12/2019 |
Carreño Cadarso Jaime | Consejero | 12/07/2013 | 04/12/2019 |
Ramon Tur Vicens | Consejero | 21/09/2018 | 04/12/2019 |
Ramon Tur Vicens | Consejero | 12/07/2013 | 04/12/2019 |
Sanz Puigdemont Francesc | Consejero | 21/09/2018 | 04/12/2019 |
Sanz Puigdemont Francesc | Consejero Delegado Solidario | 05/03/2019 | 04/12/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LACOMUNITY DEL ALQUILER INTELIGENTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46558 , F 51, S 8, H B 402679, I/A 27 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 963/2019, AUTO FIRME DE FECHA 29/01/2021, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46558 , F 51, S 8, H B 402679, I/A 27 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46558 , F 51, S 8, H B 402679, I/A 27 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46558 , F 50, S 8, H B 402679, I/A 26 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 963/2019, AUTO FIRME DE FECHA 28/05/2019, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46558 , F 50, S 8, H B 402679, I/A 26 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46558 , F 50, S 8, H B 402679, I/A 26 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-08
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46558 , F 50, S 8, H B 402679, I/A 26 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-08
Capital Anterior: | 105.383,00 | Euros |
Aumento de capital: | 198.949,00 | Euros |
Capital Actual: | 304.332,00 | Euros |
Porcentaje: | 188,79 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46558 , F 48, S 8, H B 402679, I/A 25 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-08
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46558 , F 48, S 8, H B 402679, I/A 24 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-08
Capital Anterior: | 78.946,00 | Euros |
Aumento de capital: | 26.437,00 | Euros |
Capital Actual: | 105.383,00 | Euros |
Porcentaje: | 33,49 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46558 , F 47, S 8, H B 402679, I/A 23 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-08