RAMON TUR VICENS
Informe ejecutivo de RAMON TUR VICENS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RAMON TUR VICENS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RTV CAPITAL MANAGEMENT BARCELONA XXI SL | Administrador Solidario | 13/06/2016 |
VINCULACIONES DE RAMON TUR VICENS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMON TUR VICENS
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46558 , F 50, S 8, H B 402679, I/A 26 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-08
Consejero
- Carreño Cadarso Jaime
- Ramon Tur Vicens
- Sanz Puigdemont Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43861 , F 224, S 8, H B 402679, I/A 20 (21/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-189-08
Empresa: HABITATGES QUALITAT DE VIDA SL
Administrador
- Feliu Frasnedo Evaristo
- Ramon Tur Vicens
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33928 , F 90, S 8, H B 236001, I/A 5 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-08
Administrador Solidario
- Cliville Morato Daniel
- Ramon Tur Vicens
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45406 , F 18, S 8, H B 486683, I/A 1 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-08
Empresa: INVERSIONES CUBICAN RTV SL
Consejero
- Camps Blesa Baltasar
- Ibañez Cubero Angel
- Munarriz Desojo Jesus Javier
- Ramon Tur Vicens
Presidente
Secretario
- Ramon Tur Vicens
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38425 , F 8, S 8, H B 324514, I/A 4 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-08
Apoderado Solidario
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42296 , F 210, S 8, H B 402679, I/A 5 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-08
Información de RAMON TUR VICENS
Mostramos los datos de RAMON TUR VICENS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMON TUR VICENS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos