LACINAMODAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avgda Mas de L'Oli, 92
Código Postal 46940
Municipio Manises
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social LACINAMODAS SL
CIF B06964225
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 29/06/2021
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LACINAMODAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LACINAMODAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ji Chayue | Liquidador Unico | 27/08/2024 | 27/08/2024 |
Ji Chayue | Administrador Unico | 19/04/2023 | 27/08/2024 |
Pan Ruodan | Socio Unico | 09/07/2021 | 19/04/2023 |
Pan Ruodan | Administrador Unico | 09/07/2021 | 19/04/2023 |
ACTOS BORME DE LACINAMODAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 199436, I/A 5 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 199436, I/A 5 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 199436, I/A 5 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 199436, I/A 5 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 199436, I/A 5 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11022, L 8300, F 64, S 8, H V 199436, I/A 3 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11022, L 8300, F 64, S 8, H V 199436, I/A 2 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11022, L 8300, F 64, S 8, H V 199436, I/A 2 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11022, L 8300, F 63, S 8, H V 199436, I/A 1 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11022, L 8300, F 63, S 8, H V 199436, I/A 1 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-46