JI CHAYUE
Informe ejecutivo de JI CHAYUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JI CHAYUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LACINAMODAS SL | Liquidador Unico | 27/08/2024 | 27/08/2024 |
LACINAMODAS SL | Administrador Unico | 19/04/2023 | 27/08/2024 |
JIAJIA MODAS SL | Socio Unico | 25/06/2019 | 14/04/2023 |
JIAJIA MODAS SL | Administrador Unico | 25/06/2019 | 14/04/2023 |
JIAJIA MODAS SL | Liquidador Unico | 14/04/2023 | 14/04/2023 |
CRYSTALASIA SL | Administrador Unico | 09/11/2017 | 14/06/2019 |
VINCULACIONES DE JI CHAYUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JI CHAYUE
Empresa: LACINAMODAS SL
Liquidador Unico
- Ji Chayue
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 199436, I/A 5 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-46
Empresa: LACINAMODAS SL
Administrador Unico
- Ji Chayue
Liquidador Unico
- Ji Chayue
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 199436, I/A 5 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-46
Empresa: LACINAMODAS SL
Administrador Unico
- Ji Chayue
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11022, L 8300, F 64, S 8, H V 199436, I/A 2 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-46
Empresa: JIAJIA MODAS SL
Liquidador Unico
- Ji Chayue
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10689, L 7970, F 166, S 8, H V 188355, I/A 3 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-46
Empresa: JIAJIA MODAS SL
Administrador Unico
- Ji Chayue
Liquidador Unico
- Ji Chayue
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10689, L 7970, F 166, S 8, H V 188355, I/A 3 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-46
Empresa: JIAJIA MODAS SL
Administrador Unico
- Ji Chayue
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10689, L 7970, F 165, S 8, H V 188355, I/A 1 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-46
Empresa: JIAJIA MODAS SL
Socio Único
- Ji Chayue
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10689, L 7970, F 165, S 8, H V 188355, I/A 1 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-46
Empresa: CRYSTALASIA SL
Administrador Unico
- Ji Chayue
Administrador Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9044, L 6328, F 196, S 8, H V 134243, I/A 6 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-46
Empresa: CRYSTALASIA SL
Administrador Unico
- Ji Chayue
Administrador Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9044, L 6328, F 196, S 8, H V 134243, I/A 4 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-46
Información de JI CHAYUE
Mostramos los datos de JI CHAYUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JI CHAYUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos