LABRADORES DE MAJARAZOTAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Puerto, 11
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Razón Social LABRADORES DE MAJARAZOTAN SL
CIF B11878899
Capital Social 72000.0 Euros
Fecha de Constitución 06/10/2009
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LABRADORES DE MAJARAZOTAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LABRADORES DE MAJARAZOTAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amaya Marquez Laura | Consejero | 13/04/2015 | 24/11/2016 |
Cordoba Gonzalez Jose Luis | Presidente | 13/04/2015 | 24/11/2016 |
Cordoba Gonzalez Jose Luis | Consejero | 13/04/2015 | 24/11/2016 |
Cordoba Gonzalez Jose Luis | Liquidador | 24/11/2016 | 24/11/2016 |
Gutierrez Bazan Maria Del Carmen | Consejero | 13/04/2015 | 24/11/2016 |
Lopez Ramirez Jose Manuel | Consejero | 13/04/2015 | 24/11/2016 |
Pichardo Alvarez Rocio | Secretario | 13/04/2015 | 24/11/2016 |
Pichardo Alvarez Rocio | Consejero | 13/04/2015 | 24/11/2016 |
Rubiales Carrera Antonio | Consejero | 13/04/2015 | 24/11/2016 |
Ruiz Gomez Mercedes | Consejero | 13/04/2015 | 24/11/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LABRADORES DE MAJARAZOTAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1968 , F 57, S 8, H CA 40032, I/A 4 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1968 , F 57, S 8, H CA 40032, I/A 4 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1968 , F 57, S 8, H CA 40032, I/A 4 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-11
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1968 , F 57, S 8, H CA 40032, I/A 4 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-11
- Otras modificaciones estatutarias: "ARTICULO 10º.- El desempeño del cargo de administrador será por plazo de dos años."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1968 , F 57, S 8, H CA 40032, I/A 3 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-74-11
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1968 , F 57, S 8, H CA 40032, I/A 3 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-74-11
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1968 , F 57, S 8, H CA 40032, I/A 3 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-74-11
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1968 , F 56, S 8, H CA 40032, I/A 2 (01/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-175-11
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1968 , F 56, S 8, H CA 40032, I/A 2 (01/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-175-11
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1968 , F 55, S 8, H CA 40032, I/A 1 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-46-11