RUIZ GOMEZ MERCEDES
Informe ejecutivo de RUIZ GOMEZ MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUIZ GOMEZ MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRISMI SUMINISTROS Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 17/03/2010 |
VINCULACIONES DE RUIZ GOMEZ MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ GOMEZ MERCEDES
Empresa: DARSENA INGENIEROS SL
Liquidador
- Ruiz Gomez Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23402 , F 28, S 8, H M 146134, I/A 5 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-28
Empresa: DARSENA INGENIEROS SL
Administrador Unico
- Ruiz Gomez Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23402 , F 28, S 8, H M 146134, I/A 5 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-28
Empresa: LABRADORES DE MAJARAZOTAN SL
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1968 , F 57, S 8, H CA 40032, I/A 4 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-11
Empresa: DARSENA INGENIEROS SL
Administrador Unico
- Ruiz Gomez Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23402 , F 28, S 8, H M 146134, I/A 4 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-28
Empresa: LABRADORES DE MAJARAZOTAN SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1968 , F 57, S 8, H CA 40032, I/A 3 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-74-11
Empresa: LABRADORES DE MAJARAZOTAN SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1968 , F 57, S 8, H CA 40032, I/A 3 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-74-11
Empresa: CRISMI SUMINISTROS Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Ruiz Gomez Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1969 , F 194, S 8, H CA 40109, I/A 1 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-11
Empresa: LABRADORES DE MAJARAZOTAN SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1968 , F 55, S 8, H CA 40032, I/A 1 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-46-11
Información de RUIZ GOMEZ MERCEDES
Mostramos los datos de RUIZ GOMEZ MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ GOMEZ MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos