LABEL ARCUS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Carlos Caamaño, 4
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LABEL ARCUS SL
CIF B88469200
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 29/07/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LABEL ARCUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LABEL ARCUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Yeves Miquel Enrique | Administrador Unico | 19/10/2020 | 09/02/2022 |
Yeves Miquel Enrique | Liquidador | 09/02/2022 | 09/02/2022 |
Martinell Criado Octavio | Administrador Solidario | 10/09/2019 | 19/10/2020 |
Yeves Miquel Enrique | Administrador Solidario | 10/09/2019 | 19/10/2020 |
ACTOS BORME DE LABEL ARCUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39512 , F 203, S 8, H M 701515, I/A 3 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39512 , F 203, S 8, H M 701515, I/A 3 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39512 , F 203, S 8, H M 701515, I/A 3 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39512 , F 203, S 8, H M 701515, I/A 3 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39512 , F 202, S 8, H M 701515, I/A 2 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39512 , F 202, S 8, H M 701515, I/A 2 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39512 , F 202, S 8, H M 701515, I/A 2 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39512 , F 200, S 8, H M 701515, I/A 1 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-178-28
Dirección:C/ CARLOS CAAMAÑO 4 3º D - ESCALERA 2 (MADRID)
Comienzo de operaciones:29/07/19
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:La gestión, administración, promoción, adquisición, enajenación, contratación, proyección, construcción, ejecución, arrendamiento, excluido el arrendamiento financiero (leasing), rehabilitación, reformas en general y, explotación en cualquier forma de solares, pisos, locales, terrenos, conjuntos ..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39512 , F 200, S 8, H M 701515, I/A 1 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-178-28