GESTION INMOBILIARIA Y FINANCIERA 1995 SL
Dirección social Calle Santa Maria Magdalena, 20
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESTION INMOBILIARIA Y FINANCIERA 1995 SL
CIF B81337644
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gonzalez Cobos Bautista Rafael
ORGANIGRAMA DE GESTION INMOBILIARIA Y FINANCIERA 1995 SL
VINCULACIONES DE GESTION INMOBILIARIA Y FINANCIERA 1995 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION INMOBILIARIA Y FINANCIERA 1995 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Cobos Bautista Rafael | Administrador Unico | 17/03/2011 |
ACTOS BORME DE GESTION INMOBILIARIA Y FINANCIERA 1995 SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-66-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10271 , F 34, S 8, H M 163633, I/A 4 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-61-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10271 , F 34, S 8, H M 163633, I/A 4 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-61-28
- Se publico por error en la Inscripción 3& la fecha de cese de cargo de DonFernando Sanchez Martin como 10/01/1999, siendo lo correcto 11/01/1999Se publico por error en la Inscripción 3& la fecha de cese de cargo de DonJose Maria Gonzalez Cobos Davila como 10/01/1999, siendo lo correcto 11/01/1999
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10271 , F 34, S 8, H M 163633, I/A 3 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-61-28
- C/ SANTA MARIA MAGDALENA 20 1º D (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10271 , F 34, S 8, H M 163633, I/A 3 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10271 , F 34, S 8, H M 163633, I/A 3 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10271 , F 34, S 8, H M 163633, I/A 3 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10271 , F 34, S 8, H M 163633, I/A 3 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-59-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-37-28