LA VIÑONA 2000 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Montevideo, 33
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social LA VIÑONA 2000 SL
CIF B82540063
Capital Social 415750.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LA VIÑONA 2000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA VIÑONA 2000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Esteban Lueje Francisco | Administrador Unico | 07/02/2018 | 15/01/2021 |
Esteban Lueje Francisco | Liquidador | 15/01/2021 | 15/01/2021 |
Lueje Garcia Maria Dolores | Administrador Unico | 25/02/2010 | 07/02/2018 |
Lueje Garcia Maria Belen | Administrador Solidario | 25/02/2010 | |
Lueje Garcia Maria Dolores | Administrador Solidario | 25/02/2010 |
ACTOS BORME DE LA VIÑONA 2000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14955 , F 154, S 8, H M 249129, I/A 5 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14955 , F 154, S 8, H M 249129, I/A 5 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14955 , F 154, S 8, H M 249129, I/A 5 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14955 , F 154, S 8, H M 249129, I/A 5 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14955 , F 154, S 8, H M 249129, I/A 4 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14955 , F 154, S 8, H M 249129, I/A 4 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-21-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: HAN SIDO MODIFICADOS LOS ARTICULOS 12, 15 Y 16 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14955 , F 153, S 8, H M 249129, I/A 3 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-47-28
Capital Anterior: | 878.200,00 | Euros |
Disminución de capital | 462.450,00 | Euros |
Capital Actual: | 415.750,00 | Euros |
Porcentaje: | 52,66 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14955 , F 153, S 8, H M 249129, I/A 3 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-47-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14955 , F 153, S 8, H M 249129, I/A 3 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-47-28