LUEJE GARCIA MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de LUEJE GARCIA MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LUEJE GARCIA MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CREMBA SL | Administrador Unico | 16/05/2011 | 16/04/2019 |
LA VIÑONA 2000 SL | Administrador Unico | 25/02/2010 | 07/02/2018 |
CREMBA SL | Administrador Solidario | 16/05/2011 | |
LA VIÑONA 2000 SL | Administrador Solidario | 25/02/2010 |
VINCULACIONES DE LUEJE GARCIA MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUEJE GARCIA MARIA DOLORES
Empresa: CREMBA SL
Administrador Unico
- Lueje Garcia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4081 , F 193, S 8, H M 67876, I/A 8 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-28
Empresa: LA VIÑONA 2000 SL
Administrador Unico
- Lueje Garcia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14955 , F 154, S 8, H M 249129, I/A 4 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-28
Empresa: CREMBA SL
Administrador Unico
- Lueje Garcia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4081 , F 191, S 8, H M 67876, I/A 6 (16/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-28
Empresa: CREMBA SL
Administrador Solidario
- Escavias De Carvajal Rodriguez Ignacio
- Lueje Garcia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4081 , F 191, S 8, H M 67876, I/A 6 (16/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-28
Empresa: LA VIÑONA 2000 SL
Administrador Unico
- Lueje Garcia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14955 , F 153, S 8, H M 249129, I/A 3 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-47-28
Empresa: LA VIÑONA 2000 SL
Administrador Solidario
- Lueje Garcia Maria Belen
- Lueje Garcia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14955 , F 153, S 8, H M 249129, I/A 3 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-47-28
Información de LUEJE GARCIA MARIA DOLORES
Mostramos los datos de LUEJE GARCIA MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUEJE GARCIA MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos