LA QUINTA DE PRESTACIONES INTEGRALES SL - EXTINGUIDA
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social LA QUINTA DE PRESTACIONES INTEGRALES SL
CIF B92215094
Actividad Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LA QUINTA DE PRESTACIONES INTEGRALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA QUINTA DE PRESTACIONES INTEGRALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Mora Francisco Javier | Apoderado | 10/07/2009 | 14/03/2013 |
Castañeda Camarero Antonio | Secretario | 10/07/2009 | 14/03/2013 |
Castañeda Camarero Antonio | Apoderado | 10/07/2009 | 14/03/2013 |
Castañeda Camarero Antonio | Consejero | 10/07/2009 | 14/03/2013 |
Colomina Perez Del Rio Javier | Consejero | 10/07/2009 | 14/03/2013 |
Colomina Perez Del Rio Javier | Apoderado | 10/07/2009 | 14/03/2013 |
Colomina Perez Del Rio Javier | Apoderado | 14/03/2013 | |
KAMPINAS SL | Socio único | 14/03/2013 | |
Martos Ortiz Fernando | Apoderado | 14/03/2013 | |
Moya Angeler Cabrera Joaquin | Presidente | 10/07/2009 | 14/03/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LA QUINTA DE PRESTACIONES INTEGRALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4481, L 3390, F 155, S 8, H MA 47171, I/A 8 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4481, L 3390, F 155, S 8, H MA 47171, I/A 8 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4481, L 3390, F 155, S 8, H MA 47171, I/A 8 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-29
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Socio único
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4481, L 3390, F 155, S 8, H MA 47171, I/A 8 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-159-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-166-29
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-171-29
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4481, L 3390, F 154, S 8, H MA 47171, I/A 7 (10/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4481, L 3390, F 154, S 8, H MA 47171, I/A 7 (10/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-29
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4481, L 3390, F 154, S 8, H MA 47171, I/A 7 (10/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-29