LA MARQUILLA PROPERTY 2003 SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA CLEMENTE DIAZ RUIZ, EDF. TRES CORONAS 4 Ptl.B
Código Postal 29640
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Razón Social LA MARQUILLA PROPERTY 2003 SL
CIF B92493725
Capital Social 686038.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 26/11/2003
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LA MARQUILLA PROPERTY 2003 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA MARQUILLA PROPERTY 2003 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ahman Arne Mikael | Administrador Solidario | 28/04/2022 | |
Ahman Gunhild Anna Maria | Administrador Solidario | 18/02/2014 | 28/04/2022 |
Ahman Gunhild Anna Maria | Liquidador | 28/04/2022 | 28/04/2022 |
Ahman Mikael Arne | Administrador Solidario | 18/02/2014 | 28/04/2022 |
Mather Barry Norman | Administrador Solidario | 18/02/2014 | |
Mather Tanya Jane | Administrador Solidario | 18/02/2014 |
ACTOS BORME DE LA MARQUILLA PROPERTY 2003 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3563, L 2475, F 159, S 8, H MA 70532, I/A 5 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3563, L 2475, F 159, S 8, H MA 70532, I/A 5 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3563, L 2475, F 159, S 8, H MA 70532, I/A 5 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3563, L 2475, F 159, S 8, H MA 70532, I/A 5 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-29
- AVDA CLEMENTE DIAZ RUIZ, EDF. TRES CORONAS 4 Ptl.B (FUENGIROLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3563, L 2475, F 159, S 8, H MA 70532, I/A 4 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-29
- AVDA MANOLETE, CENTRO COMERCIAL PLAZA, OFICINA 5, (MARBELLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3563, L 2475, F 159, S 8, H MA 70532, I/A 3 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3563, L 2475, F 159, S 8, H MA 70532, I/A 3 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3563, L 2475, F 159, S 8, H MA 70532, I/A 3 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-29
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 683.032,00 | Euros |
Capital Actual: | 686.038,00 | Euros |
Porcentaje: | 22.722,29 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3563, L 2475, F 158, S 8, H MA 70532, I/A 2 (22/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-29