AHMAN MIKAEL ARNE
Informe ejecutivo de AHMAN MIKAEL ARNE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AHMAN MIKAEL ARNE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA MARQUILLA PROPERTY 2003 SL | Administrador Solidario | 18/02/2014 | 28/04/2022 |
LINKOGREN SL | Administrador Unico | 27/08/2010 | 22/06/2017 |
LINKOGREN SL | Socio Unico | 27/08/2010 | 22/06/2017 |
VINCULACIONES DE AHMAN MIKAEL ARNE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AHMAN MIKAEL ARNE
Empresa: LINKOGREN SL
Administrador Unico
- Ahman Mikael Arne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1590, L 503, F 10, S 8, H MA 18251, I/A 7 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-123-29
Empresa: LA MARQUILLA PROPERTY 2003 SL
Administrador Solidario
- Ahman Gunhild Anna Maria
- Ahman Mikael Arne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3563, L 2475, F 159, S 8, H MA 70532, I/A 3 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-29
Empresa: LINKOGREN SL
Socio Único
- Ahman Mikael Arne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1590, L 503, F 9, S 8, H MA 18251, I/A 6 (27/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-176-29
Empresa: LINKOGREN SL
Administrador Unico
- Ahman Mikael Arne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1590, L 503, F 9, S 8, H MA 18251, I/A 5 (27/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-176-29
Información de AHMAN MIKAEL ARNE
Mostramos los datos de AHMAN MIKAEL ARNE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AHMAN MIKAEL ARNE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos