LA COSA EDICIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gonzalo de Cordoba, 4
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LA COSA EDICIONES SL
CIF B87235461
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 04/03/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LA COSA EDICIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA COSA EDICIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Maria Nieves Maroto Ayllon | Liquidador | 17/09/2019 | 17/09/2019 |
Maroto Ayllon Maria Nieves | Administrador Solidario | 16/03/2015 | 17/09/2019 |
Piña Anton Maria- Begoña | Administrador Solidario | 16/03/2015 | 17/09/2019 |
Gonzalez De La Lastra Julian | Administrador Solidario | 16/03/2015 | 27/06/2016 |
ACTOS BORME DE LA COSA EDICIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33178 , F 124, S 8, H M 596990, I/A 3 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33178 , F 124, S 8, H M 596990, I/A 3 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33178 , F 124, S 8, H M 596990, I/A 3 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33178 , F 124, S 8, H M 596990, I/A 3 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-28
- C/ GONZALO DE CORDOBA, NUMERO 4, 5º DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33178 , F 124, S 8, H M 596990, I/A 2 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-127-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33178 , F 124, S 8, H M 596990, I/A 2 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-127-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33178 , F 124, S 8, H M 596990, I/A 2 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-127-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33178 , F 121, S 8, H M 596990, I/A 1 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-28
Dirección:C/ RIO MANZANARES, Nº 47 (RIVAS-VACIAMADRID)
Comienzo de operaciones:04/03/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Constituye el objeto de esta Sociedad: La producción, edición, distribución y venta digital e impresa de publicaciones, cualquiera que sea el soporte en que se pueda reproducir o visionar, así como la actividad promocional en general vinculada a las publicaciones que edite o comercialice la sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33178 , F 121, S 8, H M 596990, I/A 1 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-28