MAROTO AYLLON MARIA NIEVES
Informe ejecutivo de MAROTO AYLLON MARIA NIEVES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MAROTO AYLLON MARIA NIEVES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POR LO VISTO SL | Socio Unico | 14/06/2022 | |
POR LO VISTO SL | Administrador Unico | 14/06/2022 | |
ME LO CREO SL | Socio Unico | 20/02/2014 | |
ME LO CREO SL | Administrador Unico | 20/02/2014 |
VINCULACIONES DE MAROTO AYLLON MARIA NIEVES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAROTO AYLLON MARIA NIEVES
Empresa: POR LO VISTO SL
Administrador Unico
- Maroto Ayllon Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43676 , F 80, S 8, H M 771010, I/A 1 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-28
Empresa: POR LO VISTO SL
Socio Único
- Maroto Ayllon Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43676 , F 80, S 8, H M 771010, I/A 1 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-28
Empresa: LA COSA EDICIONES SL
Administrador Solidario
- Maroto Ayllon Maria Nieves
- Piña Anton Maria- Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33178 , F 124, S 8, H M 596990, I/A 3 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-28
Empresa: SINCRONIA DIGITAL SL
Administrador Solidario
- Maroto Ayllon Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31989 , F 4, S 8, H M 575634, I/A 2 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-28
Empresa: LA COSA EDICIONES SL
Administrador Solidario
- Maroto Ayllon Maria Nieves
- Piña Anton Maria- Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33178 , F 124, S 8, H M 596990, I/A 2 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-127-28
Empresa: CINES REGIO SA
Apoderado
- Maroto Ayllon Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21269 , F 210, S 8, H M 4799, I/A 18 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-28
Empresa: LA COSA EDICIONES SL
Administrador Solidario
- Gonzalez De La Lastra Julian
- Maroto Ayllon Maria Nieves
- Piña Anton Maria- Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33178 , F 121, S 8, H M 596990, I/A 1 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-28
Empresa: ME LO CREO SL
Administrador Unico
- Maroto Ayllon Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31899 , F 61, S 8, H M 574135, I/A 1 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28
Empresa: ME LO CREO SL
Socio Único
- Maroto Ayllon Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31899 , F 61, S 8, H M 574135, I/A 1 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28
Empresa: SINCRONIA DIGITAL SL
Administrador Solidario
- Fernandez Garcia Luis Javier
- Maroto Ayllon Maria Nieves
- Mellado Hernandez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31989 , F 1, S 8, H M 575634, I/A 1 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28
Información de MAROTO AYLLON MARIA NIEVES
Mostramos los datos de MAROTO AYLLON MARIA NIEVES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAROTO AYLLON MARIA NIEVES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos