LA CHOCOLATERIA DE CANDELARIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Veintiocho de Septiembre, 21
Código Postal 37700
Municipio Béjar
Provincia Salamanca
Mapa Ver Mapa
Razón Social LA CHOCOLATERIA DE CANDELARIO SL
CIF B37483476
Capital Social 3005.06 Euros
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 19/02/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LA CHOCOLATERIA DE CANDELARIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA CHOCOLATERIA DE CANDELARIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Muñoz David | Administrador Solidario | 27/02/2009 | 28/09/2015 |
Martin Muñoz David | Liquidador Solidario | 28/09/2015 | 28/09/2015 |
Yuste Garcia Alberto | Administrador Solidario | 27/02/2009 | 28/09/2015 |
Yuste Garcia Alberto | Liquidador Solidario | 28/09/2015 | 28/09/2015 |
ACTOS BORME DE LA CHOCOLATERIA DE CANDELARIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 77, S 8, H SA 12832, I/A 2 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-37
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 77, S 8, H SA 12832, I/A 2 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-37
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 77, S 8, H SA 12832, I/A 2 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-37
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 77, S 8, H SA 12832, I/A 2 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-37
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-151-37
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-152-37
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 75, S 8, H SA 12832, I/A 1 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-52-37
Dirección:C/ VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE 21 6º A (BEJAR)
Comienzo de operaciones:19/02/09
Capital:3.005,06 Euros
Objeto social:La explotación de establecimientos de hostelería y alimentación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 75, S 8, H SA 12832, I/A 1 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-52-37