YUSTE GARCIA ALBERTO
Informe ejecutivo de YUSTE GARCIA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE YUSTE GARCIA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXABANK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/10/2013 |
VINCULACIONES DE YUSTE GARCIA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YUSTE GARCIA ALBERTO
Empresa: HEREDEROS DE ARGUESO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Yuste Brioso Francisco
- Yuste Garcia Alberto
- Yuste Garcia Aurora
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2043 , F 44, S 8, H CA 686, I/A 91 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-11
Empresa: HEREDEROS DE ARGUESO SA
Consejero
- Yuste Brioso Francisco
- Yuste Garcia Alberto
- Yuste Garcia Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2043 , F 43, S 8, H CA 686, I/A 89 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-11
Empresa: LA CHOCOLATERIA DE CANDELARIO SL
Liquidador Solidario
- Martin Muñoz David
- Yuste Garcia Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 77, S 8, H SA 12832, I/A 2 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-37
Empresa: LA CHOCOLATERIA DE CANDELARIO SL
Administrador Solidario
- Martin Muñoz David
- Yuste Garcia Alberto
Liquidador Solidario
- Martin Muñoz David
- Yuste Garcia Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 77, S 8, H SA 12832, I/A 2 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-37
Empresa: MUEBLES L YUSTE CARPINTERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190 , F 58, S 8, H SA 5827, I/A 7 (27/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-37
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abellan Landeira Laura
- Alburquerque Cantalejo Juan Carlos
- Alonso Perez Sergio Alberto
- Ambrojo Lopez Carlos Eduardo
- Antunez Herrera Alejandro
- Ares Fernandez Sonia
- Aznar Brotons Maria Josefa
- Barrera Rodriguez Maria Raquel
- Bastarrica Marti Pablo Miguel
- Bernal Alberuela Virginia
- Bernis Coll Laia
- Borrallo Alvarez Oscar
- Concejo Cocho Ruth
- Cortes Tarin Maria Desamparados
- Cros Esteve Joan
- Cullell Vilaro Jordi
- De Febrer Tarrida Margarita
- De La Riva Fernandez Antonio
- Dominguez Lopez Francisco
- Dominguez Perez Maria
- Dorta Gonzalez Maria Eugenia
- Ecenarro Aranburu Nora
- Escotet Vega Montserrat
- Fernandez Cordon Elsa
- Fernandez Liarte Esther
- Fernandez Muñoz Carlos
- Fernandez Robledo Silvia
- Ferrer Raspall Anna
- Garcia Caballero Maria Jesus
- Garcia Illera Noelia
- Gomez Garrido Cristina
- Gonzalez Garrido Maria Isabel
- Gonzalez Hernandez Daniel
- Guerra De Rioja Silvia
- Hernandez Abreu Eva Maria
- Jimenez Cieza Valentin
- Lopez Moreno Maria Jose
- Lopez Navararo Raquel
- Lujan Montserrat Anna Merce
- Macias Morgado Antonia Josefa
- Malo Clusa Felip
- Mari Ronda Eva
- Marqueta Cayuela Jordi
- Martin Bueno German
- Martin Guinart Oscar Nicolas
- Mateu Camats Francesc Xavier
- Moleon Segura Manuel
- Montilla Bancalero Jose Maria
- Moragues Blasco Marcos Miguel
- Mostafa Karroum
- Muñoz Sanchez Francisco Jose
- Muntada Sabata Ester
- Murillo Ochagavia Maria
- Olaetxea Elizagarate Leire
- Olmos Martinez Rafael
- Osuna Padilla Almudena
- Perez Balbas Virgina Maria
- Pino Garcia Maria Fatima
- Prieto Moran Mayra
- Prio Alcaraz Elena
- Puy Eguizabal Susana
- Redondo Monegal Gonzalo
- Rico Bleda Maria Jose
- Rodriguez Maldonado Liliana
- Rubio Vazquez Patricia
- San Miguel Fuentes Juan Jose
- Sanchez Manrique Maria Del Mar
- Serra Aragall Elisenda
- Serrano Martin Cristobal
- Tarrega Lopez Jordi
- Tormo Vaño Rosa Maria
- Totusaus Calve Bibiana
- Tresserras Vert Angel
- Valle Valle Maria Aurora
- Varela Rodriguez Diego
- Vazquez Solano Juan
- Yuste Garcia Alberto
- Zambrano Silva Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43956 , F 210, S 8, H B 41232, I/A 472 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-08
Empresa: LA CHOCOLATERIA DE CANDELARIO SL
Administrador Solidario
- Martin Muñoz David
- Yuste Garcia Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 75, S 8, H SA 12832, I/A 1 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-52-37
Información de YUSTE GARCIA ALBERTO
Mostramos los datos de YUSTE GARCIA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YUSTE GARCIA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos