LA CAÑADA DE TAJO SA - EXTINGUIDA
Provincia Cuenca
Razón Social LA CAÑADA DE TAJO SA
CIF A16008336
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LA CAÑADA DE TAJO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA CAÑADA DE TAJO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ligues Creus Jaime | Secretario | 13/12/2013 | 04/07/2018 |
Ligues Creus Jaime | Consejero Delegado Solidario | 13/12/2013 | 04/07/2018 |
Ligues Creus Jaime | Consejero | 13/12/2013 | 04/07/2018 |
Ligues Creus Juan Jose | Consejero Delegado Solidario | 13/12/2013 | 04/07/2018 |
Ligues Creus Juan Jose | Presidente | 13/12/2013 | 04/07/2018 |
Ligues Creus Juan Jose | Consejero | 13/12/2013 | 04/07/2018 |
Ligues Creus Leonardo | Consejero Delegado Solidario | 13/12/2013 | 04/07/2018 |
Ligues Creus Leonardo | Consejero | 13/12/2013 | 04/07/2018 |
Ligues Creus Leonardo | Liquidador | 04/07/2018 | 04/07/2018 |
Ligues Creus Jaime | Secretario | 02/05/2011 | 13/12/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LA CAÑADA DE TAJO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600 , F 72, S 8, H CU 1510, I/A 6 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-16
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600 , F 72, S 8, H CU 1510, I/A 6 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-16
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600 , F 72, S 8, H CU 1510, I/A 6 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-16
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600 , F 72, S 8, H CU 1510, I/A 6 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-16
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600 , F 70, S 8, H CU 1510, I/A 5 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-16
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600 , F 70, S 8, H CU 1510, I/A 5 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-16
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-208-16
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-109-16
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-109-16
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-109-16