LIGUES CREUS JUAN JOSE
Informe ejecutivo de LIGUES CREUS JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 30
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE LIGUES CREUS JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CABOPINO CLUB DE GOLF SA | Consejero | 26/07/2022 | |
CABOPINO CLUB DE GOLF SA | Consejero Delegado Solidario | 26/07/2022 | |
DESARROLLOS INMOBILIARIOS MIRANDA SL | Representante | 06/05/2022 | |
GLOBAL DOS MANAGEMENT SL | Representante | 06/05/2022 | |
DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAMISOL SL | Apoderado | 08/06/2020 | |
DESARROLLOS INMOBILIARIOS CORRALEJOS SL | Apoderado | 05/06/2020 | |
DESARROLLOS INMOBILIARIOS CAMARINES SL | Administrador Solidario | 25/04/2018 | |
DESARROLLOS INMOBILIARIOS SOMOSAGUAS SL | Administrador Solidario | 24/04/2018 | |
BIENES FAMILIARES HERLISA SL | Presidente | 28/08/2015 | |
ILUSTRACION PENTA SA | Consejero Delegado Solidario | 10/06/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LIGUES CREUS JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIGUES CREUS JUAN JOSE
Empresa: GESTION PROYECTOS Y CONTROL SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- IBARRAUNDI SA
- Ligues Creus Juan Jose
- RUKUSULA XXI SL
Presidente
- Ligues Creus Juan Jose
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10909 , F 161, S 8, H M 172196, I/A 15 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-28
Empresa: ILUSTRACION PENTA SA
Consejero Delegado Solidario
- Arregui Abendivar Gorka
- Ligues Creus Juan Jose
- Zubizarreta Lasagabaster Etor
Consejero
- Arregui Abendivar Gorka
- Ligues Creus Juan Jose
- Zubizarreta Lasagabaster Etor
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18925 , F 222, S 8, H M 41601, I/A 32 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-28
Empresa: CABOPINO CLUB DE GOLF SA
Consejero Delegado Solidario
- Gorosarri Zubizarreta Ion
- Ligues Creus Juan Jose
- RUKUSULA XXI SL
- Zubizarreta Lasagabaster Etor
Consejero
- Gorosarri Zubizarreta Ion
- Ligues Creus Juan Jose
- RUKUSULA XXI SL
- Zubizarreta Lasagabaster Etor
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6208, L 5115, F 123, S 8, H MA168772, I/A 2 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-29
Empresa: CABOPINO CLUB DE GOLF SA
Apoderado Mancomunado
- Arregui Ciarsolo Juan Luis
- Ligues Creus Juan Jose
Apoderado Solidario
Apoderado
- Arregui Ciarsolo Juan Luis
- Ligues Creus Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6208, L 5115, F 123, S 8, H MA168772, I/A 2 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-29
Empresa: CABOPINO CLUB DE GOLF SA
Consejero Delegado Solidario
- Arregui Abendivar Gorka
- Ligues Creus Juan Jose
- Zubizarreta Lasagabaster Etor
Consejero
- Arregui Abendivar Gorka
- Ligues Creus Juan Jose
- Zubizarreta Lasagabaster Etor
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6208, L 5115, F 123, S 8, H MA168772, I/A 2 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-29
Empresa: DESARROLLOS INMOBILIARIOS MIRANDA SL
Administrador Solidario
Representante
- Arregui Abendivar Gorka
- Ligues Creus Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43425 , F 92, S 8, H M 766992, I/A 1 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-28
Empresa: GLOBAL DOS MANAGEMENT SL
Administrador Solidario
Representante
- Arregui Abendivar Gorka
- Ligues Creus Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43425 , F 78, S 8, H M 766991, I/A 1 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-28
Empresa: DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAMISOL SL
Apoderado
- Ligues Creus Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21786 , F 166, S 8, H M 388116, I/A 9 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-28
Apoderado
- Ligues Creus Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22511 , F 101, S 8, H M 402321, I/A 8 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-112-28
Empresa: LA CAÑADA DE TAJO SA
Consejero Delegado Solidario
- Ligues Creus Jaime
- Ligues Creus Juan Jose
- Ligues Creus Leonardo
Consejero
- Ligues Creus Jaime
- Ligues Creus Juan Jose
- Ligues Creus Leonardo
Presidente
- Ligues Creus Juan Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600 , F 72, S 8, H CU 1510, I/A 6 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-16
VER MAS ACTOS
Información de LIGUES CREUS JUAN JOSE
Mostramos los datos de LIGUES CREUS JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIGUES CREUS JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos