LA ABADIA INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria de Molina, 4
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LA ABADIA INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE LA ABADIA INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA ABADIA INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Pinedo Cabezudo Ignacio | Consejero | 11/08/2014 | 09/10/2019 |
De Pinedo Cabezudo Ignacio | Consejero Delegado | 11/08/2014 | 09/10/2019 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 10/02/2009 | 09/10/2019 |
Llave Alonso Lourdes | Vicesecretario No Consejero | 28/07/2014 | 09/10/2019 |
Pinedo Queipo De Llano Ignacio Eduardo | Consejero | 21/07/2010 | 09/10/2019 |
Pinedo Queipo De Llano Maria Ujue | Consejero | 11/08/2014 | 09/10/2019 |
Pinedo Queipo De Llano Rocio Begoña | Presidente | 21/07/2010 | 09/10/2019 |
Pinedo Queipo De Llano Rocio Begoña | Consejero | 11/08/2014 | 09/10/2019 |
Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro Co | Ent.Reg.Cont | 09/10/2019 | |
UBS EUROPE SE | EntidDeposit | 19/07/2017 | 09/10/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LA ABADIA INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26229 , F 24, S 8, H M 472590, I/A 15 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-199-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26229 , F 24, S 8, H M 472590, I/A 15 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-199-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26229 , F 24, S 8, H M 472590, I/A 15 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-199-28
Consejero Delegado
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26229 , F 24, S 8, H M 472590, I/A 15 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-199-28
- Con fecha 13 de Mayo de 2019, el Proyecto común de Fusión de CORE ASSETS SICAV SA como Sociedad Absorbente y de ICEAM INVERSIONES SICAV SA, LA ABADIA INVERSIONES SICAV SA y VALDORBA INVERSIONES SICAV SA, como Sociedades Absorbidas, ha sido insertado en la página web corporativa de la entidad gestora de las referidas instituciones de inversión colectiva, UBS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26229 , F 17, S 8, H M 472590, I/A 1 M (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26229 , F 24, S 8, H M 472590, I/A 14 (06/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-178-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 1. Denominación social y régimen jurídico. Designación del Depositario.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26229 , F 23, S 8, H M 472590, I/A 13 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26229 , F 23, S 8, H M 472590, I/A 13 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26229 , F 23, S 8, H M 472590, I/A 13 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26229 , F 23, S 8, H M 472590, I/A 12 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-28