PINEDO QUEIPO DE LLANO IGNACIO EDUARDO
Informe ejecutivo de PINEDO QUEIPO DE LLANO IGNACIO EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PINEDO QUEIPO DE LLANO IGNACIO EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORE ASSETS SICAV | Consejero | 08/09/2020 |
VINCULACIONES DE PINEDO QUEIPO DE LLANO IGNACIO EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PINEDO QUEIPO DE LLANO IGNACIO EDUARDO
Empresa: CORE ASSETS SICAV
Apoderado
Consejero
- Pinedo Queipo De Llano Ignacio Eduardo
- Uriarte Perez Moreiras Pablo
- Viudes Simo Emilio
Entidad Gestora
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30944 , F 218, S 8, H M 287971, I/A 24 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-28
Empresa: LA ABADIA INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
Consejero
- De Pinedo Cabezudo Ignacio
- Pinedo Queipo De Llano Ignacio Eduardo
- Pinedo Queipo De Llano Maria Ujue
- Pinedo Queipo De Llano Rocio Begoña
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26229 , F 24, S 8, H M 472590, I/A 15 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-199-28
Empresa: LA ABADIA INVERSIONES SICAV
Consejero
- Pinedo Queipo De Llano Ignacio Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26229 , F 23, S 8, H M 472590, I/A 12 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-28
Empresa: LA ABADIA INVERSIONES SICAV
Consejero
- Pinedo Queipo De Llano Ignacio Eduardo
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26229 , F 18, S 8, H M 472590, I/A 3 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-28
Información de PINEDO QUEIPO DE LLANO IGNACIO EDUARDO
Mostramos los datos de PINEDO QUEIPO DE LLANO IGNACIO EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PINEDO QUEIPO DE LLANO IGNACIO EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos