L M ENTS DESIGN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Bolivia, 126
Código Postal 08018
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social L M ENTS DESIGN SL
CIF B63089601
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE L M ENTS DESIGN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE L M ENTS DESIGN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amor Guardiola Ferran | Liquidador | 13/11/2020 | 13/11/2020 |
Amor Guardiola Ferran | Administrador Unico | 27/11/2019 | 13/11/2020 |
Bueno Herrera Oriol Carlos | Administrador Unico | 13/01/2017 | 27/11/2019 |
Amor Guardiola Ferran | Administrador Solidario | 13/01/2017 |
ACTOS BORME DE L M ENTS DESIGN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35432 , F 158, S 8, H B 263271, I/A 6 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35432 , F 158, S 8, H B 263271, I/A 6 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35432 , F 158, S 8, H B 263271, I/A 6 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35432 , F 158, S 8, H B 263271, I/A 5 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35432 , F 158, S 8, H B 263271, I/A 5 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-08
- CL BOLIVIA, 126-128 P.1 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35432 , F 157, S 8, H B 263271, I/A 4 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 28 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35432 , F 157, S 8, H B 263271, I/A 4 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35432 , F 157, S 8, H B 263271, I/A 4 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35432 , F 157, S 8, H B 263271, I/A 4 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08