AMOR GUARDIOLA FERRAN
Informe ejecutivo de AMOR GUARDIOLA FERRAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AMOR GUARDIOLA FERRAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRANDON CREATIVITY SL | Administrador Unico | 09/04/2019 |
VINCULACIONES DE AMOR GUARDIOLA FERRAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMOR GUARDIOLA FERRAN
Empresa: L M ENTS DESIGN SL
Liquidador
- Amor Guardiola Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35432 , F 158, S 8, H B 263271, I/A 6 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-08
Empresa: L M ENTS DESIGN SL
Administrador Unico
- Amor Guardiola Ferran
Liquidador
- Amor Guardiola Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35432 , F 158, S 8, H B 263271, I/A 6 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-08
Empresa: L M ENTS DESIGN SL
Administrador Unico
- Amor Guardiola Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35432 , F 158, S 8, H B 263271, I/A 5 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-08
Empresa: BRANDON CREATIVITY SL
Administrador Unico
- Amor Guardiola Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46840 , F 175, S 8, H B 532706, I/A 1 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-08
Empresa: L M ENTS DESIGN SL
Administrador Solidario
- Amor Guardiola Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35432 , F 157, S 8, H B 263271, I/A 4 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-08
Información de AMOR GUARDIOLA FERRAN
Mostramos los datos de AMOR GUARDIOLA FERRAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMOR GUARDIOLA FERRAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos