L&L PRODUCTS EUROPE SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Joan Maragall, 1
Código Postal 08755
Municipio Castellbisbal
Provincia Barcelona
Razón Social L&L PRODUCTS EUROPE SPAIN SL
CIF B62976444
Actividad Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE L&L PRODUCTS EUROPE SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE L&L PRODUCTS EUROPE SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anne Shophie Harmand | Apoderado | 05/11/2012 | 08/08/2024 |
Anne Sophie Patricia Mireille De Volder Harmand | Administrador Solidario | 20/10/2016 | 08/08/2024 |
Anne Sophie Patricia Mireille De Volder Harmand | Liquidador | 08/08/2024 | 08/08/2024 |
Carvajal Gomez Cano Fernando Maria | Apoderado Solidario | 07/05/2024 | 08/08/2024 |
Castro De La Puente Marta | Apoderado Solidario | 07/05/2024 | 08/08/2024 |
Chao Oreja Sofia | Apoderado Solidario | 07/05/2024 | 08/08/2024 |
Cholvi Ferrer Irene | Apoderado Solidario | 07/05/2024 | 08/08/2024 |
Cleo Neomi Egger | Apoderado Solidario | 07/05/2024 | 08/08/2024 |
Eric Edmond Paul Bricout | Apoderado | 05/11/2012 | 08/08/2024 |
Francois Robert Rosen | Apoderado | 05/11/2012 | 08/08/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE L&L PRODUCTS EUROPE SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 254517, I/A 14 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 254517, I/A 14 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 254517, I/A 14 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34913 , F 107, S 8, H B 254517, I/A 13 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34913 , F 185, S 8, H B 254517, I/A 12 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34913 , F 185, S 8, H B 254517, I/A 12 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34913 , F 185, S 8, H B 254517, I/A 11 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34913 , F 185, S 8, H B 254517, I/A 11 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34913 , F 184, S 8, H B 254517, I/A 10 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34913 , F 184, S 8, H B 254517, I/A 9 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-08