FRANCOIS ROBERT ROSEN
Informe ejecutivo de FRANCOIS ROBERT ROSEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRANCOIS ROBERT ROSEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
L&L PRODUCTS EUROPE SPAIN SL | Apoderado | 05/11/2012 | 08/08/2024 |
L&L PRODUCTS EUROPE SPAIN SL | Administrador Solidario | 06/06/2011 | 15/06/2016 |
VINCULACIONES DE FRANCOIS ROBERT ROSEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCOIS ROBERT ROSEN
Empresa: L&L PRODUCTS EUROPE SPAIN SL
Administrador Solidario
- Daniel Peter
- Francois Robert Rosen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34913 , F 185, S 8, H B 254517, I/A 11 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-08
Empresa: L&L PRODUCTS EUROPE SPAIN SL
Apoderado
- Anne Shophie Harmand
- Eric Edmond Paul Bricout
- Francois Robert Rosen
- Xavier Michel Robert Guerin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34913 , F 184, S 8, H B 254517, I/A 10 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-08
Empresa: L&L PRODUCTS EUROPE SPAIN SL
Administrador Solidario
- Francois Robert Rosen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34913 , F 183, S 8, H B 254517, I/A 8 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-115-08
Información de FRANCOIS ROBERT ROSEN
Mostramos los datos de FRANCOIS ROBERT ROSEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCOIS ROBERT ROSEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos