L&L CREATIVE EYEWEAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Polig Industrial La Canaleta, 4
Código Postal 25300
Municipio Tàrrega
Provincia Lleida
Razón Social L&L CREATIVE EYEWEAR SL
CIF B25752973
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 12/11/2012
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE L&L CREATIVE EYEWEAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE L&L CREATIVE EYEWEAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Jesus Simoes Justino Luis Miguel | Liquidador Mancomunado | 28/06/2019 | 28/06/2019 |
De Jesus Simoes Justino Luis Miguel | Administrador Mancomunado | 22/12/2012 | 28/06/2019 |
Hornero Urraca Maria Luisa | Liquidador Mancomunado | 28/06/2019 | 28/06/2019 |
Hornero Urraca Maria Luisa | Administrador Mancomunado | 22/12/2012 | 28/06/2019 |
Puig Farras Antoni Joan | Apoderado | 28/06/2019 | 28/06/2019 |
ACTOS BORME DE L&L CREATIVE EYEWEAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1332 , F 55, S 8, H L 26648, I/A 3 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1332 , F 55, S 8, H L 26648, I/A 3 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-25
Apoderado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1332 , F 55, S 8, H L 26648, I/A 3 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1332 , F 55, S 8, H L 26648, I/A 3 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-25
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1332 , F 55, S 8, H L 26648, I/A 3 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-25
- Otras modificaciones estatutarias: Modifican el artículo 21º de los Estatutos Sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1332 , F 55, S 8, H L 26648, I/A 2 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-25
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1332 , F 51, S 8, H L 26648, I/A 1 (22/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-25
Dirección:POLIG INDUSTRIAL LA CANALETA 4-5 (TARREGA)
Comienzo de operaciones:12/11/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La comercialización, importación, exportación y reparación de todo tipo degafas, de aparatos e instrumentos ópticos, fotográficos, de precisión y medida, y de todos sus complementos y accesorios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1332 , F 51, S 8, H L 26648, I/A 1 (22/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-25