HORNERO URRACA MARIA LUISA
Informe ejecutivo de HORNERO URRACA MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE HORNERO URRACA MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAY & NIGHT IMPORT SL | Administrador Unico | 13/05/2009 |
VINCULACIONES DE HORNERO URRACA MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HORNERO URRACA MARIA LUISA
Empresa: ML DISTRIBUCIONES OPTICAS SL
Liquidador
- Hornero Urraca Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1373 , F 189, S 8, H L 27521, I/A 3 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-25
Empresa: ML DISTRIBUCIONES OPTICAS SL
Administrador Unico
- Hornero Urraca Maria Luisa
Liquidador
- Hornero Urraca Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1373 , F 189, S 8, H L 27521, I/A 3 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-25
Empresa: L&L CREATIVE EYEWEAR SL
Apoderado
Liquidador Mancomunado
- De Jesus Simoes Justino Luis Miguel
- Hornero Urraca Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1332 , F 55, S 8, H L 26648, I/A 3 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-25
Empresa: L&L CREATIVE EYEWEAR SL
Administrador Mancomunado
- De Jesus Simoes Justino Luis Miguel
- Hornero Urraca Maria Luisa
Liquidador Mancomunado
- De Jesus Simoes Justino Luis Miguel
- Hornero Urraca Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1332 , F 55, S 8, H L 26648, I/A 3 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-25
Empresa: CAT IMPORTACIONS SL
Liquidador
- Hornero Urraca Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685 , F 37, S 8, H L 13009, I/A 2 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-25
Empresa: CAT IMPORTACIONS SL
Administrador Solidario
- Armengol Mata Jose Maria
- Hornero Urraca Maria Luisa
Liquidador
- Hornero Urraca Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685 , F 37, S 8, H L 13009, I/A 2 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-25
Empresa: ML DISTRIBUCIONES OPTICAS SL
Administrador Unico
- Hornero Urraca Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1373 , F 184, S 8, H L 27521, I/A 1 (19/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-25
Empresa: L&L CREATIVE EYEWEAR SL
Administrador Mancomunado
- De Jesus Simoes Justino Luis Miguel
- Hornero Urraca Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1332 , F 51, S 8, H L 26648, I/A 1 (22/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-25
Empresa: DAY & NIGHT IMPORT SL
Administrador Unico
- Hornero Urraca Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33467 , F 132, S 8, H B 227434, I/A 4 (13/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-08
Información de HORNERO URRACA MARIA LUISA
Mostramos los datos de HORNERO URRACA MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HORNERO URRACA MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos