KYRIOS GESTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Parayas, 124
Código Postal 39600
Municipio Camargo
Provincia Cantabria
Mapa Ver Mapa
Razón Social KYRIOS GESTION SL
CIF B39743430
Capital Social 3500.0 Euros
Fecha de Constitución 09/03/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE KYRIOS GESTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KYRIOS GESTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Cos Jesus | Liquidador Concursal | 12/09/2017 | 12/09/2017 |
Gomez Cos Jesus | Administrador Unico | 10/10/2011 | 12/09/2017 |
Gomez De Cos Jorge | Socio Unico | 22/03/2011 | 10/10/2011 |
Gomez De Cos Jorge | Administrador Unico | 22/03/2011 | 10/10/2011 |
ACTOS BORME DE KYRIOS GESTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1010 , F 14, S 8, H S 22447, I/A 4 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1010 , F 14, S 8, H S 22447, I/A 4 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-39
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1010 , F 14, S 8, H S 22447, I/A 4 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-39
Liquidador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1010 , F 14, S 8, H S 22447, I/A 4 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1010 , F 14, S 8, H S 22447, I/A 4 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-39
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1010 , F 13, S 8, H S 22447, I/A 3 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-39
- Adquisición y tenenecia de bienes muebles e inmuebles, su rehabilitacion, venta y disposición. La prestación y prestación a terceros de estudios y asesoramientos tecnicos. La promocion, planeamiento, ejecución o desarrollo, por cuenta propia o ajena de proyectos o empresas de construcción agrícolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1010 , F 13, S 8, H S 22447, I/A 2 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1010 , F 13, S 8, H S 22447, I/A 2 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1010 , F 13, S 8, H S 22447, I/A 2 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1010 , F 11, S 8, H S 22447, I/A 1 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-39