GOMEZ COS JESUS
Informe ejecutivo de GOMEZ COS JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GOMEZ COS JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KYRIOS GESTION SL | Liquidador Concursal | 12/09/2017 | 12/09/2017 |
KYRIOS GESTION SL | Administrador Unico | 10/10/2011 | 12/09/2017 |
ALACER GESTION SL | Administrador Unico | 10/10/2011 | 21/03/2016 |
GESTION Y URBANISMO DE CANTABRIA SL | Administrador Unico | 07/11/2011 | 02/06/2014 |
VINCULACIONES DE GOMEZ COS JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ COS JESUS
Empresa: KYRIOS GESTION SL
Liquidador Concursal
- Gomez Cos Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1010 , F 14, S 8, H S 22447, I/A 4 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-39
Empresa: KYRIOS GESTION SL
Administrador Unico
- Gomez Cos Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1010 , F 14, S 8, H S 22447, I/A 4 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-39
Empresa: ALACER GESTION SL
Administrador Unico
- Gomez Cos Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 809 , F 8, S 8, H S 14900, I/A 3 (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-39
Empresa: GESTION Y URBANISMO DE CANTABRIA SL
Administrador Unico
- Gomez Cos Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 853 , F 183, S 8, H S 16631, I/A A (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-39
Empresa: GESTION Y URBANISMO DE CANTABRIA SL
Administrador Unico
- Gomez Cos Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 853 , F 183, S 8, H S 16631, I/A 3 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-39
Empresa: ALACER GESTION SL
Administrador Unico
- Gomez Cos Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 809 , F 7, S 8, H S 14900, I/A 2 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-39
Empresa: KYRIOS GESTION SL
Administrador Unico
- Gomez Cos Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1010 , F 13, S 8, H S 22447, I/A 2 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-39
Información de GOMEZ COS JESUS
Mostramos los datos de GOMEZ COS JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ COS JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos