KYB STEERING SPAIN SA - EXTINGUIDA
Municipio Orkoien
Provincia Navarra
Razón Social KYB STEERING SPAIN SA
CIF A31572506
Actividad Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
Fecha de Constitución 19/06/1996
Página Web www.kayabaeurope.com
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario KYB EUROPE GMBH
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE KYB STEERING SPAIN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KYB STEERING SPAIN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abos Aldanondo Laya | Secretario No Consejero | 21/12/2010 | 10/01/2022 |
Chiguchi Shinichi | Consejero | 06/09/2018 | 10/01/2022 |
Chiguchi Shinichi | Apoderado | 24/08/2018 | 10/01/2022 |
Gortari Diez Maria Elisa | Liquidador Unico | 10/01/2022 | 10/01/2022 |
Kawase Masahiro | Consejero | 20/06/2017 | 10/01/2022 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 27/03/2009 | 10/01/2022 |
KYB EUROPE GMBH | Socio Unico | 16/07/2018 | 10/01/2022 |
Perez Fernandez Fernando | Apoderado | 06/11/2019 | 10/01/2022 |
Saito Takashi | Presidente | 24/05/2021 | 10/01/2022 |
Saito Takashi | Consejero | 24/05/2021 | 10/01/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KYB STEERING SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 198, S 8, H NA 10604, I/A 79 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 198, S 8, H NA 10604, I/A 79 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-31
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 198, S 8, H NA 10604, I/A 79 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 198, S 8, H NA 10604, I/A 79 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 198, S 8, H NA 10604, I/A 79 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-31
Consejero
Liquidador Unico
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 198, S 8, H NA 10604, I/A 79 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-31
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 197, S 8, H NA 10604, I/A 78 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-31
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 197, S 8, H NA 10604, I/A 78 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-31
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 197, S 8, H NA 10604, I/A 77 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-31
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 197, S 8, H NA 10604, I/A 76 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-31