GORTARI DIEZ MARIA ELISA
Informe ejecutivo de GORTARI DIEZ MARIA ELISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GORTARI DIEZ MARIA ELISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KYB ADVANCED MANUFACTURING SPAIN SA | Apoderado | 08/11/2018 | |
KYB SUSPENSIONS EUROPE SA | Apoderado | 16/03/2018 |
VINCULACIONES DE GORTARI DIEZ MARIA ELISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GORTARI DIEZ MARIA ELISA
Empresa: KYB STEERING SPAIN SA
Liquidador Unico
- Gortari Diez Maria Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 198, S 8, H NA 10604, I/A 79 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-31
Empresa: KYB STEERING SPAIN SA
Consejero
Liquidador Unico
- Gortari Diez Maria Elisa
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 198, S 8, H NA 10604, I/A 79 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-31
Empresa: KYB EUROPE GMBH SUCURSAL EN NAVARRA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gortari Diez Maria Elisa
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1508 , F 149, S 8, H NA 29975, I/A 7 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-31
Empresa: KYB ADVANCED MANUFACTURING SPAIN SA
Apoderado
- Albino Burgos Crespo Francisco
- Aranaz Baerts Nicolas
- Gortari Diez Maria Elisa
- Perez Fernandez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 126, S 8, H NA 28506, I/A 50 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-31
Empresa: KYB ADVANCED MANUFACTURING SPAIN SA
Apoderado
- Aranaz Baerts Nicolas
- Burgos Crespo Francisco Albino
- Gortari Diez Maria Elisa
- Gortari Diez Maria Elisa
- Gortari Diez Maria Elisa
- Perez Fernandez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 126, S 8, H NA 28506, I/A 50 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-31
Empresa: KYB SUSPENSIONS EUROPE SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38 , F 220, S 8, H NA 652, I/A 130 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-31
Empresa: KYB SUSPENSIONS EUROPE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38 , F 220, S 8, H NA 652, I/A 129 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-31
Empresa: KYB ADVANCED MANUFACTURING SPAIN SA
Apoderado
- Gortari Diez Maria Elisa
- Tsuchiya Yoshio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 119, S 8, H NA 28506, I/A 41 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-31
Empresa: KYB ADVANCED MANUFACTURING SPAIN SA
Apoderado
- Gortari Diez Maria Elisa
- Tsuchiya Yoshio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 118, S 8, H NA 28506, I/A 40 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-31
Empresa: KYB ADVANCED MANUFACTURING SPAIN SA
Apoderado
- Gortari Diez Maria Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 111, S 8, H NA 28506, I/A 26 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-31
VER MAS ACTOS
Información de GORTARI DIEZ MARIA ELISA
Mostramos los datos de GORTARI DIEZ MARIA ELISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GORTARI DIEZ MARIA ELISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos