KUVU CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Musgo, 3
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social KUVU CONSULTING SL
CIF B86353653
Capital Social 5000.0 Euros
Actividad Actividades de las agencias de colocación
Fecha de Constitución 27/01/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE KUVU CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KUVU CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATHARI CONSULTING GROUP SL | Administrador Unico | 14/10/2013 | 25/02/2014 |
Castillo Herranz Francisco Jose | Liquidador | 25/02/2014 | 25/02/2014 |
Castillo Herranz Francisco Jose | Representante | 14/10/2013 | 25/02/2014 |
Castillo Herranz Francisco Jose | Representante | 07/03/2012 | 14/10/2013 |
CSA INNOVATION GROUP SL | Administrador Unico | 14/10/2013 | |
CSA INNOVATION GROUP SL | Administrador Unico | 07/03/2012 | 19/12/2012 |
ACTOS BORME DE KUVU CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29664 , F 138, S 8, H M 533787, I/A 3 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29664 , F 138, S 8, H M 533787, I/A 3 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29664 , F 138, S 8, H M 533787, I/A 3 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29664 , F 138, S 8, H M 533787, I/A 3 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29664 , F 137, S 8, H M 533787, I/A 2 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29664 , F 137, S 8, H M 533787, I/A 2 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29664 , F 130, S 8, H M 533787, I/A 1 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-28
Dirección:C/ MUSGO 3 2º (MADRID)
Comienzo de operaciones:27/01/12
Capital:5.000,00 Euros
Objeto social:LA PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA DE EMPLEO, ENERGIAS RENOVABLES Y MEDIO AMBIENTE,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29664 , F 130, S 8, H M 533787, I/A 1 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-28