CSA INNOVATION GROUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rio Narcea, 4
Código Postal 28400
Municipio Collado Villalba
Provincia Madrid
Razón Social CSA INNOVATION GROUP SL
CIF B86043874
Capital Social 27114.0 Euros
Fecha de Constitución 24/09/2010
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CSA INNOVATION GROUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CSA INNOVATION GROUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Dominguez Jose Luis | Administrador Mancomunado | 29/12/2011 | 19/12/2012 |
Alonso Dominguez Jose Luis | Liquidador Solidario | 19/12/2012 | 19/12/2012 |
Castillo Herranz Francisco Jose | Administrador Mancomunado | 29/12/2011 | 19/12/2012 |
Castillo Herranz Francisco Jose | Liquidador Solidario | 19/12/2012 | 19/12/2012 |
Sanz Rubio Carlos Alberto | Administrador Mancomunado | 29/12/2011 | 19/12/2012 |
Sanz Rubio Carlos Alberto | Liquidador Solidario | 19/12/2012 | 19/12/2012 |
Castillo Herranz Francisco Jose | Administrador Unico | 07/11/2011 | 29/12/2011 |
Alonso Dominguez Jose Luis | Administrador Mancomunado | 22/06/2011 | 07/11/2011 |
Castillo Herranz Francisco Jose | Administrador Mancomunado | 22/06/2011 | 07/11/2011 |
Sanz Rubio Carlos Alberto | Administrador Mancomunado | 22/06/2011 | 07/11/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CSA INNOVATION GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28119 , F 175, S 8, H M 506617, I/A 6 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28119 , F 175, S 8, H M 506617, I/A 6 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28119 , F 175, S 8, H M 506617, I/A 6 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28119 , F 175, S 8, H M 506617, I/A 6 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-28
Capital Anterior: | 9.114,00 | Euros |
Aumento de capital: | 18.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 27.114,00 | Euros |
Porcentaje: | 197,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28119 , F 174, S 8, H M 506617, I/A 5 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28119 , F 174, S 8, H M 506617, I/A 4 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28119 , F 174, S 8, H M 506617, I/A 4 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28119 , F 174, S 8, H M 506617, I/A 4 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28119 , F 173, S 8, H M 506617, I/A 3 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28119 , F 173, S 8, H M 506617, I/A 3 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-28