KULD LOGISTICS SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social KULD LOGISTICS SL
CIF B64177439
Capital Social 194140.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 04/04/2006
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Clotet Soler Sebastia
VINCULACIONES DE KULD LOGISTICS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KULD LOGISTICS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Clotet Soler Sebastia | Administrador Unico | 24/12/2014 | 06/04/2017 |
Clotet Bañeras Jaime | Administrador Unico | 21/11/2011 | 24/12/2014 |
Clotet Bañeras Jaime | Secretario | 21/11/2011 | |
Clotet Bañeras Jaime | Consejero | 21/11/2011 | |
Clotet Bañeras Jaime | Consejero Delegado | 21/11/2011 | |
Clotet Soler Sebastia | Presidente | 21/11/2011 | |
Clotet Soler Sebastia | Consejero | 21/11/2011 | |
Pedrosa Carrion Jordi | Consejero | 21/11/2011 |
ACTOS BORME DE KULD LOGISTICS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38705 , F 6, S 8, H B 332384, I/A 8 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: C76 GESTION PATRIMONIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38705 , F 6, S 8, H B 332384, I/A 7 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-08
Capital Anterior: | 291.200,00 | Euros |
Disminución de capital | 97.060,00 | Euros |
Capital Actual: | 194.140,00 | Euros |
Porcentaje: | 33,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38705 , F 6, S 8, H B 332384, I/A 6 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38705 , F 5, S 8, H B 332384, I/A 5 (24/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-6-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38705 , F 5, S 8, H B 332384, I/A 5 (24/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-6-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38705 , F 5, S 8, H B 332384, I/A 4 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38705 , F 5, S 8, H B 332384, I/A 4 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-08