CLOTET SOLER SEBASTIA
Informe ejecutivo de CLOTET SOLER SEBASTIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 56
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE CLOTET SOLER SEBASTIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CT-58 CORPORACION INMOBILIARIA SL | Apoderado Solidario | 18/11/2019 | |
COMPONENTES METALICOS DEL MEDITERRANEO SA | REPR.143 RRM | 26/03/2018 | |
CT-58 CORPORACION INMOBILIARIA SL | REPR.143 RRM | 18/10/2016 | |
C76 GESTION INDUSTRIAL SL | REPR.143 RRM | 14/10/2016 | |
UNIGEL SL | REPR.143 RRM | 27/05/2014 | |
INOXCROM INTERNACIONAL SL | REPR.143 RRM | 18/10/2012 | |
C76 INVERSIONES SL | Administrador Unico | 17/08/2012 | |
EMPOWERING KNOWLEDGE AUTOMOTIVE SL | REPR.143 RRM | 29/11/2010 | |
INOXCROM GLOBAL SERVICES SA | Secretario | 09/09/2010 | |
INOXCROM GLOBAL SERVICES SA | Consejero | 09/09/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CLOTET SOLER SEBASTIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CLOTET SOLER SEBASTIA
Empresa: EKO LOGICA MEDIOAMBIENTAL SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Clotet Soler Sebastia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41479 , F 185, S 8, H B 386302, I/A 10 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-08
Empresa: CT-58 ALQUILERES INDUSTRIALES SL
Apoderado Solidario
- Clotet Soler Sebastia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43543 , F 202, S 8, H B 346586, I/A 17 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-08
Apoderado Solidario
- Clotet Soler Sebastia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46227 , F 29, S 8, H B 513581, I/A 6 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-08
Empresa: CT-58 CORPORACION INMOBILIARIA SL
Apoderado Solidario
- Clotet Soler Sebastia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44705 , F 41, S 8, H B 464023, I/A 16 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-08
Empresa: CT-58 ALQUILERES RESIDENCIALES SL
Apoderado Solidario
- Clotet Soler Sebastia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41058 , F 189, S 8, H B 346582, I/A 25 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-08
REPR.143 RRM
- Clotet Soler Sebastia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46227 , F 28, S 8, H B 513581, I/A 3 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-92-08
Empresa: CT-58 ALQUILERES RESIDENCIALES SL
REPR.143 RRM
- Clotet Soler Sebastia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41058 , F 188, S 8, H B 346582, I/A 22 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-92-08
Empresa: CT-58 ALQUILERES INDUSTRIALES SL
REPR.143 RRM
- Clotet Soler Sebastia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43543 , F 201, S 8, H B 346586, I/A 14 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-92-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Clotet Soler Sebastia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36935 , F 79, S 8, H B 176337, I/A 32 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Clotet Soler Sebastia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36935 , F 79, S 8, H B 176337, I/A 32 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-08
VER MAS ACTOS
Información de CLOTET SOLER SEBASTIA
Mostramos los datos de CLOTET SOLER SEBASTIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CLOTET SOLER SEBASTIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos