KUANAMAR CORPORACIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 414
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social KUANAMAR CORPORACIO SL
CIF B64409154
Capital Social 597546.0 Euros
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 21/12/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE KUANAMAR CORPORACIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KUANAMAR CORPORACIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vila Ferran Figueras Ana Maria | Apoderado | 29/12/2008 | 26/07/2012 |
Vila Ferran Figueras Josefina | Apoderado | 29/12/2008 | 26/07/2012 |
Vila Ferran Figueras Margarita | Apoderado | 29/12/2008 | 26/07/2012 |
Vila Ferran Piza Jose | Liquidador | 26/07/2012 | 26/07/2012 |
Vila Ferran Piza Jose | Apoderado | 29/12/2008 | 26/07/2012 |
Vila Ferran Piza Jose | Administrador Unico | 08/02/2012 | 26/07/2012 |
Figueras Blanch Josefina | Consejero | 08/02/2012 | |
Vila Ferran Figueras Ana Maria | Consejero | 08/02/2012 | |
Vila Ferran Figueras Josefina | Consejero | 08/02/2012 | |
Vila Ferran Figueras Margarita | Secretario | 08/02/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KUANAMAR CORPORACIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39469 , F 180, S 8, H B 346942, I/A 7 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39469 , F 180, S 8, H B 346942, I/A 7 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39469 , F 180, S 8, H B 346942, I/A 7 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-08
- RECTIFICADA LA INSCRIPCION 4 EN CUANTO A LA NUMERACION DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES OBJETO DE ADJUDICACION A FAVOR DE DON JOSE VILA FERRAN PIZA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39469 , F 180, S 8, H B 346942, I/A 6 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.23:ATRIBUCION DE CARACTER GRATUITO AL CARGO DE ADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39469 , F 179, S 8, H B 346942, I/A 5 (08/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39469 , F 179, S 8, H B 346942, I/A 5 (08/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39469 , F 179, S 8, H B 346942, I/A 5 (08/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-08
Capital Anterior: | 753.452,00 | Euros |
Disminución de capital | 155.906,00 | Euros |
Capital Actual: | 597.546,00 | Euros |
Porcentaje: | 20,69 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39469 , F 178, S 8, H B 346942, I/A 4 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08