VILA FERRAN FIGUERAS ANA MARIA
Informe ejecutivo de VILA FERRAN FIGUERAS ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VILA FERRAN FIGUERAS ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDIFICACIONES Y HOTELES SL | Presidente | 29/12/2023 | |
EXPLOTACIONES TURISTICAS AMETLLA DE MAR SL | Consejero Delegado Solidario | 28/12/2023 | |
EXPLOTACIONES TURISTICAS AMETLLA DE MAR SL | Apoderado Solidario | 28/12/2023 | |
EXPLOTACIONES TURISTICAS AMETLLA DE MAR SL | Presidente | 14/11/2023 | |
XAMFRA ACACIES RIERA SL | Apoderado Solidario | 22/08/2018 | |
EXPLOTACIONES TURISTICAS AMETLLA DE MAR SL | Consejero | 26/07/2017 | |
EDIFICACIONES Y HOTELES SL | Consejero | 23/12/2009 |
VINCULACIONES DE VILA FERRAN FIGUERAS ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILA FERRAN FIGUERAS ANA MARIA
Empresa: EDIFICACIONES Y HOTELES SL
Presidente
- Vila Ferran Figueras Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24636 , F 13, S 8, H B 62101, I/A 21 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-9-08
Apoderado Solidario
- Vila Ferran Figueras Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3031 , F 113, S 8, H T 5693, I/A 28 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-43
Consejero Delegado Solidario
- Vila Ferran Figueras Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3031 , F 113, S 8, H T 5693, I/A 27 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-43
Presidente
- Vila Ferran Figueras Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3031 , F 112, S 8, H T 5693, I/A 26 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-43
Apoderado Solidario
Apoderado
- Vila Ferran Figueras Ana Maria
- Vila Ferran Figueras Josefina
- Vila Ferran Figueras Margarita
- Vila Ferran Piza Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43161 , F 98, S 8, H B 62093, I/A 13 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-8-08
Empresa: XAMFRA ACACIES RIERA SL
Apoderado Solidario
- Vila Ferran Figueras Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38705 , F 34, S 8, H B 332392, I/A 8 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-08
Consejero Delegado
Consejero
- Vila Ferran Figueras Ana Maria
- Vila Ferran Figueras Josefina
- Vila Ferran Figueras Margarita
- Vila Ferran Piza Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 435 , F 151, S 8, H T 5693, I/A 20 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-43
Consejero Delegado
Consejero
- Vila Ferran Figueras Ana Maria
- Vila Ferran Figueras Margarita
- Vila Ferran Piza Jose
- Vila Ferran Piza Josefina
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 435 , F 151, S 8, H T 5693, I/A 20 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-43
Consejero Delegado
Consejero
- Vila Ferran Figueras Ana Maria
- Vila Ferran Figueras Margarita
- Vila Ferran Piza Jose
- Vila Ferran Piza Josefina
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 150, S 8, H T 5693, I/A 19 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-43
Consejero Delegado
Consejero
- Vila Ferran Figueras Ana Maria
- Vila Ferran Figueras Margarita
- Vila Ferran Piza Jose
- Vila Ferran Piza Josefina
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 150, S 8, H T 5693, I/A 19 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-43
VER MAS ACTOS
Información de VILA FERRAN FIGUERAS ANA MARIA
Mostramos los datos de VILA FERRAN FIGUERAS ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILA FERRAN FIGUERAS ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos