KPS EUMAN TECHNOLOGIES SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ PICU CASTIELLU - PARCELA I4,ARGAME
Municipio Morcín
Provincia Asturias
Razón Social KPS EUMAN TECHNOLOGIES SL
CIF B74427063
Capital Social 1206000.0 Euros
Actividad Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación
Fecha de Constitución 03/05/2017
Página Web www.kps-euman.es
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE KPS EUMAN TECHNOLOGIES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KPS EUMAN TECHNOLOGIES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Fernandez Jose Maria | Apoderado | 13/11/2017 | 22/03/2019 |
Garcia Riera Jose Maria | Administrador Solidario | 28/08/2017 | 22/03/2019 |
Gonzalez Menendez Ricardo | Apoderado | 07/02/2019 | 22/03/2019 |
Ip Foo Wing | Administrador Solidario | 22/03/2019 | |
Ip Jackie | Administrador Solidario | 05/10/2017 | 22/03/2019 |
Garcia Fernandez Jose Maria | Apoderado Solidario | 19/12/2017 | 07/02/2019 |
Garcia Riera Jose Maria | Administrador Unico | 17/05/2017 | 28/08/2017 |
KPS EUMAN SL | Socio Unico | 17/05/2017 | 28/08/2017 |
ACTOS BORME DE KPS EUMAN TECHNOLOGIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4254 , F 156, S 8, H AS 51301, I/A 10 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4254 , F 156, S 8, H AS 51301, I/A 10 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4254 , F 156, S 8, H AS 51301, I/A 10 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4254 , F 155, S 8, H AS 51301, I/A 9 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-33
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4254 , F 155, S 8, H AS 51301, I/A 8 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-33
- Rectificación de la inscripción 4ª en cuanto a la identificación del administrador, quien previamente había sido identificado como JACKIE IP con NIE Y5737647-N, cuando es FOO WING IP con NIE Y5737647-N
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4254 , F 155, S 8, H AS 51301, I/A 7 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-33
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4254 , F 155, S 8, H AS 51301, I/A 6 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4254 , F 154, S 8, H AS 51301, I/A 5 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-220-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4254 , F 154, S 8, H AS 51301, I/A 4 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-33
- C/ PICU CASTIELLU - PARCELA I4,ARGAME (MORCIN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4254 , F 154, S 8, H AS 51301, I/A 3 (28/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-33