GARCIA RIERA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de GARCIA RIERA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARCIA RIERA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROJECT3S ALT MARESME SL | Administrador Solidario | 23/11/2023 | |
POWER PROBE GROUP SL | Apoderado | 17/02/2020 | |
KPS EUMAN SL | Apoderado | 05/11/2019 | |
KPS EUMAN ASSET MANAGEMENT SL | Apoderado | 05/11/2019 | |
KPS EUMAN ASSET MANAGEMENT SL | Apoderado Solidario | 09/01/2018 |
VINCULACIONES DE GARCIA RIERA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA RIERA JOSE MARIA
Empresa: PROJECT3S ALT MARESME SL
Administrador Solidario
- Garcia Riera Jose Maria
- Pallicer Martinez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49027 , F 34, S 8, H B 605010, I/A 1 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-08
Empresa: POWER PROBE GROUP SL
Apoderado
- Garcia Riera Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4336 , F 144, S 8, H AS 54787, I/A 7 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-33
Empresa: POWER PROBE GROUP SL
Administrador Unico
- Garcia Riera Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4336 , F 144, S 8, H AS 54787, I/A 6 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-33
Empresa: KPS EUMAN ASSET MANAGEMENT SL
Apoderado
- Garcia Riera Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4276 , F 198, S 8, H AS 51999, I/A 12 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-33
Empresa: MGL EUMAN SL
Apoderado
- Garcia Riera Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3979 , F 99, S 8, H AS 43977, I/A 19 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-33
Empresa: MGL EUMAN SL
Apoderado
- Garcia Riera Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3979 , F 57, S 8, H AS 43977, I/A 13 (03/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-33
Empresa: KPS EUMAN TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Garcia Riera Jose Maria
- Ip Foo Wing
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4254 , F 156, S 8, H AS 51301, I/A 10 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-33
Empresa: KPS EUMAN ASSET MANAGEMENT SL
Administrador Solidario
- Garcia Riera Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4276 , F 198, S 8, H AS 51999, I/A 9 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-33
Empresa: RIERA INTERNATIONAL PROJECTS SL
Administrador Unico
- Garcia Riera Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4336 , F 138, S 8, H AS 54787, I/A 1 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-33
Empresa: RIERA INTERNATIONAL PROJECTS SL
Socio Único
- Garcia Riera Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4336 , F 138, S 8, H AS 54787, I/A 1 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-33
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA RIERA JOSE MARIA
Mostramos los datos de GARCIA RIERA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA RIERA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos