KOTVA SLOT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Real, 55
Código Postal 28400
Municipio Collado Villalba
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social KOTVA SLOT SL
CIF B83825117
Actividad Actividades de juegos de azar y apuestas
Fecha de Constitución 13/11/2003
Propietario INICIATIVES RIMALLO SL
VINCULACIONES DE KOTVA SLOT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KOTVA SLOT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Llorens Carlos | Apoderado | 11/02/2009 | 17/02/2011 |
L & G BUSSINES SL | Administrador Unico | 17/02/2011 | |
Lahuerta Barbero Isaac | Representante | 15/01/2010 | 17/02/2011 |
INICIATIVES RIMALLO SL | Socio Unico | 29/10/2010 | 28/01/2011 |
Angel Arroyo Amalio | Apoderado | 31/03/2009 | 29/10/2010 |
RECREATIVOS OVE SL | Socio Unico | 15/01/2010 | 29/10/2010 |
Tomas Lorca Martin | Representante | 15/01/2010 | |
Piña Blanca Manuel | Apoderado | 11/02/2009 |
ACTOS BORME DE KOTVA SLOT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27977 , F 206, S 8, H M 342704, I/A 24 (17/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27977 , F 206, S 8, H M 342704, I/A 24 (17/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27977 , F 206, S 8, H M 342704, I/A 24 (17/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27977 , F 206, S 8, H M 342704, I/A 23 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-217-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19515 , F 102, S 8, H M 342704, I/A 22 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-217-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-199-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19515 , F 102, S 8, H M 342704, I/A 21 (15/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19515 , F 102, S 8, H M 342704, I/A 21 (15/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19515 , F 102, S 8, H M 342704, I/A 20 (15/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-240-28