RECREATIVOS OVE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Fermina Sevillano, 5
Código Postal 28022
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social RECREATIVOS OVE SL
CIF B63596837
Actividad Actividades de juegos de azar y apuestas
Fecha de Constitución 30/07/2004
Página Web www.cirsa.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único CIRSA SLOT CORPORATION SA
Propietario ATLAS BUSINESS CORPORATION 2006 SL
VINCULACIONES DE RECREATIVOS OVE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RECREATIVOS OVE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abellan Perez Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/02/2011 | 08/11/2012 |
Alonso Chillon Francisco | Apoderado | 22/02/2011 | 08/11/2012 |
ATLAS BUSINESS CORPORATION 2006 SL | Socio Unico | 25/03/2011 | 08/11/2012 |
Balague Ribalta Joan Ramon | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/02/2011 | 08/11/2012 |
Buera Ribera Gerard | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/02/2011 | 08/11/2012 |
Cardus Rua Enric | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/05/2010 | 08/11/2012 |
CIRSA SLOT CORPORATION SA | Administrador Unico | 25/03/2011 | 08/11/2012 |
Duelo Riu Carlos | Representante | 25/03/2011 | 08/11/2012 |
Grau De Alos Jose Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/05/2010 | 08/11/2012 |
Lahuerta Barbero Isaac | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/05/2010 | 08/11/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RECREATIVOS OVE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28231 , F 178, S 8, H M 377236, I/A 22 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28231 , F 178, S 8, H M 377236, I/A 22 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28231 , F 177, S 8, H M 377236, I/A 21 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28231 , F 177, S 8, H M 377236, I/A 20 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28231 , F 177, S 8, H M 377236, I/A 19 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-28
- C/ FERMINA SEVILLANO 5-7 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28231 , F 176, S 8, H M 377236, I/A 18 (25/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28231 , F 176, S 8, H M 377236, I/A 18 (25/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28231 , F 176, S 8, H M 377236, I/A 18 (25/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28231 , F 176, S 8, H M 377236, I/A 18 (25/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26309 , F 131, S 8, H M 377236, I/A 17 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-44-28