KNUTSEN ESPAÑA OVERSEAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 150
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social KNUTSEN ESPAÑA OVERSEAS SL
CIF B85852119
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Transporte de pasajeros por vías navegables interiores
Fecha de Constitución 01/01/2010
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Seglem Trygve
Propietario KNUTSEN OAS ESPAÑA SL
Auditor MOORE IBERICA DE AUDITORIA SLP
VINCULACIONES DE KNUTSEN ESPAÑA OVERSEAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KNUTSEN ESPAÑA OVERSEAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Agosti Pinilla Alvaro | Apoderado | 01/12/2020 | 18/10/2021 |
Argueso Briones Paola | Apoderado | 09/03/2021 | 18/10/2021 |
Celaya Barturen Andres | Consejero Delegado Solidario | 15/03/2010 | 18/10/2021 |
Celaya Barturen Andres | Secretario | 25/01/2010 | 18/10/2021 |
Celaya Barturen Andres | Consejero | 25/01/2010 | 18/10/2021 |
Fernandez Ramos Silvia | Apoderado | 18/02/2010 | 18/10/2021 |
KNUTSEN OAS ESPAÑA SL | Socio Unico | 25/01/2010 | 18/10/2021 |
MOORE IBERICA DE AUDITORIA SLP | Auditor | 10/08/2011 | 18/10/2021 |
Seglem Jorunn | Consejero | 26/09/2012 | 18/10/2021 |
Seglem Trygve | Consejero | 22/01/2021 | 18/10/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KNUTSEN ESPAÑA OVERSEAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27193 , F 201, S 8, H M 489926, I/A 10 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27193 , F 201, S 8, H M 489926, I/A 10 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27193 , F 200, S 8, H M 489926, I/A 9 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27193 , F 200, S 8, H M 489926, I/A 8 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27193 , F 200, S 8, H M 489926, I/A 8 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27193 , F 198, S 8, H M 489926, I/A 7 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-28
- C/ VELAZQUEZ 150 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27193 , F 197, S 8, H M 489926, I/A 6 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27193 , F 197, S 8, H M 489926, I/A 5 (26/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27193 , F 197, S 8, H M 489926, I/A 5 (26/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-28