FERNANDEZ RAMOS SILVIA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ RAMOS SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ RAMOS SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
440 MARTILLAZOS SLL | Socio Miembr | 23/05/2024 | |
440 MARTILLAZOS SLL | Administrador Solidario | 23/05/2024 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ RAMOS SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ RAMOS SILVIA
Empresa: 440 MARTILLAZOS SLL
Administrador Solidario
- Chico Nuño Alberto
- Fernandez Ramos Silvia
Socio Miembr
- Chico Nuño Alberto
- Fernandez Ramos Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 823801, I/A 1 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-28
Empresa: KNUTSEN ESPAÑA OVERSEAS SL
Consejero
- Fernandez Ramos Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27193 , F 197, S 8, H M 489926, I/A 5 (26/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-28
Empresa: KNUTSEN ESPAÑA OVERSEAS SL
Apoderado
- Fernandez Ramos Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27193 , F 195, S 8, H M 489926, I/A 2 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-28
Empresa: KNUTSEN ESPAÑA OVERSEAS SL
Consejero
- Capell Navarro Vicente
- Celaya Barturen Andres
- Fernandez Ramos Silvia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27193 , F 189, S 8, H M 489926, I/A 1 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-23-28
Información de FERNANDEZ RAMOS SILVIA
Mostramos los datos de FERNANDEZ RAMOS SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ RAMOS SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos