KLINRENT CANARIAS SL - EXTINGUIDA
Razón Social KLINRENT CANARIAS SL
CIF B38954806
Capital Social 4619.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Esmendia Baltasar Jorge
VINCULACIONES DE KLINRENT CANARIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KLINRENT CANARIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Argemi Rocabert Rosa Maria | Apoderado Solidario | 03/01/2011 | 13/06/2024 |
Esmendia Argemi Marc | Apoderado Solidario | 03/01/2011 | 13/06/2024 |
Esmendia Argemi Xavier | Apoderado | 19/12/2019 | 13/06/2024 |
Esmendia Baltasar Jorge | Administrador Unico | 09/08/2010 | 13/06/2024 |
Quintana Estevez Juan Sebastian | Apoderado | 24/11/2022 | 13/06/2024 |
E B AUDITORES SL | Auditor | 17/06/2022 | 06/10/2022 |
Simon Barrero Felipe | Administrador Unico | 16/02/2009 | 09/08/2010 |
Osheku Barry | Administrador Unico | 16/02/2009 |
ACTOS BORME DE KLINRENT CANARIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 44551, I/A 16 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-38
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 44551, I/A 16 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-38
- Se rectifica la inscripción 1ª, por haberse cometido un error en cuanto al municipio del domicilio social, siendo el correcto ADEJE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3056 , F 7, S 8, H TF 44551, I/A 1 (24/06/2008)
CVE: BORME-A-2024-119-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3648 , F 221, S 8, H TF 44551, I/A 14 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-38
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3648 , F 221, S 8, H TF 44551, I/A 13 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-38
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3648 , F 220, S 8, H TF 44551, I/A 9 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3056 , F 12, S 8, H TF 44551, I/A 8 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-38
- Sociedades absorbidas: MIJOGRA ENTERPRISE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3056 , F 11, S 8, H TF 44551, I/A 7 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-38
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.519,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.619,00 | Euros |
Porcentaje: | 49,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3056 , F 11, S 8, H TF 44551, I/A 7 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-38
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 15º. Los administradores serán nombrados por la Junta general por tiempo indefinido. Podrán ser separados de su cargo en cualquier momento, aunque la separación no conste en el orden del día, por acuerdo de los socios que representen la mayoría del capital social, incluso los nombrados en
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3056 , F 10, S 8, H TF 44551, I/A 6 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-38