MIJOGRA ENTERPRISE SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ARCHAJARA.- NAVE 4-5 - POLIGONO INDUSTRIAL BAR
Municipio Adeje
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social MIJOGRA ENTERPRISE SL
CIF B38973426
Capital Social 145000.0 Euros
Fecha de Constitución 05/11/2008
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Esmendia Baltasar Jorge
VINCULACIONES DE MIJOGRA ENTERPRISE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MIJOGRA ENTERPRISE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Argemi Rocabert Rosa Maria | Apoderado Solidario | 14/03/2011 | 15/04/2015 |
Esmendia Argemi Marc | Apoderado Solidario | 14/03/2011 | 15/04/2015 |
Esmendia Baltasar Jorge | Administrador Unico | 09/07/2009 | 15/04/2015 |
Simon Barrero Felipe | Apoderado | 09/07/2009 | 15/04/2015 |
ACTOS BORME DE MIJOGRA ENTERPRISE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3103 , F 46, S 8, H TF 46121, I/A 4 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-38
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3103 , F 46, S 8, H TF 46121, I/A 4 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-184-38
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-66-38
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3103 , F 46, S 8, H TF 46121, I/A 3 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-231-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3103 , F 45, S 8, H TF 46121, I/A 2 (09/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-137-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3103 , F 43, S 8, H TF 46121, I/A 1 (09/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-137-38
Dirección:C/ ARCHAJARA.- NAVE 4-5 - POLIGONO INDUSTRIAL BAR (ADEJE)
Comienzo de operaciones:05/11/08
Capital:145.000,00 Euros
Objeto social:a).- Alquiler de maquinaria en general. b).- La prestación de servicios deestudio y análisis de procesos para su tratamiento mecánico, de programación para equipos electrónicos, de registro de datos en soportes de entrada para ordenadores, así como la venta de programas; el proceso de datos por ..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3103 , F 43, S 8, H TF 46121, I/A 1 (09/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-137-38