KLEPIERRE VINAZA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de la Vega, 1
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Razón Social KLEPIERRE VINAZA SL
CIF B83823641
Capital Social 14200.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 26/11/2003
Nombres Anteriores
- KLEPIERRE VINAZA SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único KLEPIERRE SA
VINCULACIONES DE KLEPIERRE VINAZA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KLEPIERRE VINAZA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Docampo Blanquez Vicente | Apoderado Mancomunado | 25/01/2010 | 02/12/2011 |
Du Laurens D'oiselay Francois | Apoderado | 03/11/2010 | 02/12/2011 |
Flores Martos Jose Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/03/2011 | 02/12/2011 |
Guimbao Bescos Ignacio | Apoderado Mancomunado | 25/01/2010 | 02/12/2011 |
Iehl Manuel | Apoderado | 03/11/2010 | 02/12/2011 |
KLEPIERRE SA | Administrador Unico | 13/04/2009 | 02/12/2011 |
Madrilley Sanchez Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/03/2011 | 02/12/2011 |
Morel Laurent Jean Jacques | Representante | 13/04/2009 | 02/12/2011 |
Moureaux Christophe Nicolas | Apoderado Mancomunado | 25/01/2010 | 02/12/2011 |
Moureaux Christophe Nicolas | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/01/2010 | 02/12/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KLEPIERRE VINAZA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26101 , F 35, S 8, H M 341536, I/A 27 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26101 , F 35, S 8, H M 341536, I/A 27 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-28
- Sociedades beneficiarias de la escisión: KLEPIERRE MOLINA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26101 , F 35, S 8, H M 341536, I/A 26 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 11º
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26101 , F 35, S 8, H M 341536, I/A 26 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-28
Capital Anterior: | 60.200,00 | Euros |
Disminución de capital | 46.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 14.200,00 | Euros |
Porcentaje: | 76,41 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26101 , F 35, S 8, H M 341536, I/A 26 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-28
Empresa: KLEPIERRE VINAZA SA
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26101 , F 32, S 8, H M 341536, I/A 25 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-28
Empresa: KLEPIERRE VINAZA SA
- Denominación y forma adoptada: KLEPIERRE VINAZA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26101 , F 32, S 8, H M 341536, I/A 25 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-28
Empresa: KLEPIERRE VINAZA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26101 , F 31, S 8, H M 341536, I/A 24 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-161-28
Empresa: KLEPIERRE VINAZA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26101 , F 30, S 8, H M 341536, I/A 23 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-28
Empresa: KLEPIERRE VINAZA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26101 , F 30, S 8, H M 341536, I/A 23 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-28