MADRILLEY SANCHEZ CARLOS
Informe ejecutivo de MADRILLEY SANCHEZ CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 26
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE MADRILLEY SANCHEZ CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KLEPIERRE PLENILUNIO SOCIMI SA | Apoderado | 07/05/2015 |
VINCULACIONES DE MADRILLEY SANCHEZ CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MADRILLEY SANCHEZ CARLOS
Empresa: OFELIA IBERIA SL
Apoderado
- Lopez Rius Cristina
- Madrilley Sanchez Carlos
- Raso Fernandez Marisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29699 , F 136, S 8, H M 300466, I/A 46 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-28
Empresa: KLEPIERRE MOLINA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Amaro Perez Begoña
- Ayllon Rodriguez Evangelina
- Ayllon Rodriguez Evangelina
- Cuellar Sanchez Javier
- Diez Gonzalez Isabel
- Diez Gonzalez Isabel
- Fernandez San Cristobal Yolanda
- Fernandez San Cristobal Yolanda
- Fernandez San Cristobal Yolanda
- Flores Martos Jose Luis
- Gault Jean Michel Rene
- Guimbao Bescos Ignacio
- Guimbao Bescos Ignacio
- Lopez Rius Cristina
- Lopez Rius Cristina
- Lopez Rius Cristina
- Madrilley Sanchez Carlos
- Martin Garcia Raquel
- Martin Garcia Raquel
- Martin Garcia Raquel
- Raso Fernandez Marisa
- Raso Fernandez Marisa Luisa
- Raso Fernandez Marisa Luisa
- Zurera Delgado Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32320 , F 180, S 8, H M 524900, I/A 30 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-28
Empresa: KLECAR FONCIER IBERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Amaro Perez Begoña
- Ayllon Rodriguez Evangelina
- Diez Gonzalez Isabel
- Fernandez San Cristobal Yolanda
- Fernandez San Cristobal Yolanda
- Flores Martos Jose Luis
- Guimbao Bescos Ignacio
- Guimbao Bescos Ignacio
- Lopez Rius Cristina
- Lopez Rius Cristina
- Madrilley Sanchez Carlos
- Martin Garcia Raquel
- Martin Garcia Raquel
- Pires Luis
- Pires Luis
- Raso Fernandez Maria Luisa
- Raso Fernandez Marisa Luisa
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Amaro Perez Begoña
- Ayllon Rodriguez Evangelina
- Ayllon Rodriguez Evangelina
- Ayllon Rodriguez Evangelina
- Clair Michel Joseph Pierre
- Cuellar Sanchez Javier
- Deslandes Bernard
- Diez Gonzalez Isabel
- Diez Gonzalez Isabel
- Du Laurens D'oiselay Francois
- Fernandez San Cristobal Yolanda
- Gault Jean Michel
- Iehl Manuel
- Lopez Rius Cristina
- Madrilley Sanchez Carlos
- Madrilley Sanchez Carlos
- Martin Garcia Raquel
- Pires Luis
- Pires Luis
- Raso Fernandez Marisa
- Zurera Delgado Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30852 , F 203, S 8, H M 270277, I/A 67 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-119-28
Empresa: KLEPIERRE PLENILUNIO SOCIMI SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Amaro Perez Begoña
- Ayllon Rodriguez Evangelina
- Cuellar Sanchez Javier
- Diez Gonzalez Isabel
- Fernandez San Cristobal Yolanda
- Fernandez San Cristobal Yolanda
- Flores Martos Jose Luis
- Guimbao Bescos Ignacio
- Guimbao Bescos Ignacio
- Lopez Rius Cristina
- Madrilley Sanchez Carlos
- Martin Garcia Raquel
- Martin Garcia Raquel
- Raso Fernandez Marisa
- Raso Fernandez Marisa
- Sequeira Braga Rebelo Pires Luis Filipe
- Sequeira Braga Rebelo Pires Luis Filipe
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30665 , F 183, S 8, H M 477781, I/A 26 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-28
Empresa: KLEPIERRE MANAGEMENT ESPAÑA SL
Apoderado
- Aldao Losada Oscar
- Amaro Perez Begoña
- Ayllon Rodriguez Evangelina
- Caja Avila Carolina
- Diez Gonzalez Isabel
- Diez Gonzalez Maria Isabel
- Estelles Lopez Pedro
- Fernandez San Cristobal Yolanda
- Fernandez San Cristobal Yolanda
- Flores Martos Jose Luis
- Flores Martos Jose Luis
- Garcia Gomez Carlos Manuel
- Gonzalez Garcia Milagros
- Guimbao Bescos Ignacio
- Guimbao Bescos Ignacio
- Guimbao Bescos Ignacio
- Guimbao Bescos Ignacio
- Lopez Rius Cristina
- Lopez Rius Cristina
- Madrilley Sanchez Carlos
- Martin Garcia Raquel
- Martin Garcia Raquel
- Martin Gutierrez Jose Pedro
- Ochandio Del Amo Antonio
- Peinado Dominguez Juan
- Peinador Serna Cristina
- Pires Luis
- Pires Luis
- Pires Luis
- Raso Fernandez Marisa Luisa
- Raso Fernandez Marisa Luisa
- Revuelta Calderon Carlos
- Romero Cuadra Santiago
- Ruiz Roso Moyano Emilio
- Sanchez Casas Diego
- Sanchez Laguna Yolanda
- Zurera Delgado Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28884 , F 187, S 8, H M 264515, I/A 81 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-28
Empresa: KLEPIERRE VALLECAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Ayllon Rodriguez Evangelina
- Ayllon Rodriguez Evangelina
- Diez Gonzalez Isabel
- Madrilley Sanchez Carlos
- Madrilley Sanchez Carlos
Apoderado
- Amaro Perez Begoña
- Ayllon Rodriguez Evangelina
- Ayllon Rodriguez Evangelina
- Cuellar Sanchez Javier
- Diez Gonzalez Isabel
- Diez Gonzalez Isabel
- Du Laurens D'oiselay Francois
- Fernandez San Cristobal Yolanda
- Fernandez San Cristobal Yolanda
- Fernandez San Cristobal Yolanda
- Flores Martos Jose Luis
- Gault Jean Michel
- Guimbao Bescos Ignacio
- Guimbao Bescos Ignacio
- Iehl Manuel
- Lopez Rius Cristina
- Lopez Rius Cristina
- Madrilley Sanchez Carlos
- Martin Garcia Raquel
- Martin Garcia Raquel
- Martin Garcia Raquel
- Pires Luis
- Pires Luis
- Raso Fernandez Marisa
- Raso Fernandez Marisa Luisa
- Raso Fernandez Marisa Luisa
- Zurera Delgado Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34619 , F 170, S 8, H M 361453, I/A 44 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-28
Empresa: KLECAR FONCIER ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Amaro Perez Begoña
- Ayllon Rodriguez Evangelina
- Diez Gonzalez Isabel
- Fernandez San Cristobal Yolanda
- Fernandez San Cristobal Yolanda
- Flores Martos Jose Luis
- Guimbao Bescos Ignacio
- Guimbao Bescos Ignacio
- Lopez Rius Cristina
- Lopez Rius Cristina
- Madrilley Sanchez Carlos
- Pires Luis
- Pires Luis
- Raso Fernandez Marisa Luisa
- Raso Fernandez Marisa Luisa
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Amaro Perez Begoña
- Ayllon Rodriguez Evangelina
- Ayllon Rodriguez Evangelina
- Clair Michel Joseph Pierre
- Deslandes Bernard
- Diez Gonzalez Isabel
- Diez Gonzalez Isabel
- Fernandez San Cristobal Yolanda
- Lopez Rius Cristina
- Madrilley Sanchez Carlos
- Martin Garcia Raquel
- Raso Fernandez Marisa
- Zurera Delgado Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29194 , F 71, S 8, H M 270017, I/A 66 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-28
Empresa: CAFEL INVERSIONES 2008 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25205 , F 215, S 8, H M 453957, I/A 12 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-28
Empresa: COSTASOL DE HIPERMERCADOS SL
Apoderado Solidario
- Ayllon Rodriguez Evangelina
- Lopez Rius Cristina
- Madrilley Sanchez Carlos
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5189, L 4096, F 69, S 8, H MA 30367, I/A 46 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-29
Empresa: SC NUEVA CONDO MURCIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Docampo Blanquez Vicente
- Madrilley Sanchez Carlos
- Moureaux Christophe Nicolas
- Sancho Gaspar Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27635 , F 46, S 8, H M 498009, I/A 11 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-28
VER MAS ACTOS
Información de MADRILLEY SANCHEZ CARLOS
Mostramos los datos de MADRILLEY SANCHEZ CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MADRILLEY SANCHEZ CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos