ROSAMFE ASOCIADOS SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social ROSAMFE ASOCIADOS SA
CIF A84068717
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Nombres Anteriores
- KIWI SPAIN INVESTMENT SA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ROSAMFE ASOCIADOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROSAMFE ASOCIADOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cantais Jean | Presidente | 18/11/2009 | 15/09/2017 |
Cantais Jean | Consejero Delegado Mancomunado | 18/11/2009 | 15/09/2017 |
Cantais Jean | Consejero | 18/11/2009 | 15/09/2017 |
Ruiz Ogarrio Lozano Francisco | Secretario | 18/11/2009 | 15/09/2017 |
Ruiz Ogarrio Lozano Francisco | Consejero Delegado Mancomunado | 18/11/2009 | 15/09/2017 |
Ruiz Ogarrio Lozano Francisco | Consejero | 18/11/2009 | 15/09/2017 |
Ruiz- Ogarrio Lozano Francisco De Asis | Liquidador | 15/09/2017 | 15/09/2017 |
Sakari Paukkunen Janne | Consejero Delegado Mancomunado | 18/11/2009 | 15/09/2017 |
Sakari Paukkunen Janne | Consejero | 18/11/2009 | 15/09/2017 |
Sanchez Clemente Maria Luz | Vicepresidente | 18/11/2009 | 15/09/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ROSAMFE ASOCIADOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20217 , F 68, S 8, H M 357154, I/A 7 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-182-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20217 , F 68, S 8, H M 357154, I/A 7 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-182-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20217 , F 68, S 8, H M 357154, I/A 7 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-182-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20217 , F 68, S 8, H M 357154, I/A 7 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-182-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20217 , F 67, S 8, H M 357154, I/A 6 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-103-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2010)
CVE: BORME-B-2010-78-28
Empresa: KIWI SPAIN INVESTMENT SA
- ROSAMFE ASOCIADOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20217 , F 67, S 8, H M 357154, I/A 5 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-28
Empresa: KIWI SPAIN INVESTMENT SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20217 , F 67, S 8, H M 357154, I/A 5 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-28
Empresa: KIWI SPAIN INVESTMENT SA
- Desembolsado: 20.028,75 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20217 , F 66, S 8, H M 357154, I/A 4 (23/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-146-28