MK SUPPORT SERVICE (SPAIN) SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marques de Urquijo, 10
Código Postal 28008
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MK SUPPORT SERVICE (SPAIN) SA
CIF A78634953
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Nombres Anteriores
- KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS SPAIN SA
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MK SUPPORT SERVICE (SPAIN) SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MK SUPPORT SERVICE (SPAIN) SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hoshina Yoshitaka | Liquidador | 19/09/2016 | 19/09/2016 |
Tomas Miralles Ana Cristina | Apoderado | 26/02/2016 | 19/09/2016 |
Ujiie Jun | Administrador Unico | 26/02/2016 | 19/09/2016 |
Kiyoshi Nishitani | Apoderado | 26/02/2016 | |
Mochizuki Suguru | Apoderado | 05/12/2012 | 26/02/2016 |
Navarro Martinez-avial Gonzalo | Apoderado | 26/02/2016 | |
Nishitani Kiyoshi | Apoderado | 26/02/2016 | |
Rodriguez Contra Maria Jose | Apoderado | 26/02/2016 | |
Salgado Cobo Angel Manuel | Apoderado | 26/02/2016 | |
Senzo Kuriyama | Presidente | 26/08/2013 | 26/02/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MK SUPPORT SERVICE (SPAIN) SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8579 , F 132, S 8, H M 58680, I/A 48 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8579 , F 132, S 8, H M 58680, I/A 48 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8579 , F 132, S 8, H M 58680, I/A 48 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8579 , F 132, S 8, H M 58680, I/A 48 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8579 , F 130, S 8, H M 58680, I/A 47 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8579 , F 130, S 8, H M 58680, I/A 47 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-28
- C/ MARQUES DE URQUIJO 10 2& - IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8579 , F 130, S 8, H M 58680, I/A 46 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-28
- MK SUPPORT SERVICE (SPAIN) SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8579 , F 130, S 8, H M 58680, I/A 46 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8579 , F 130, S 8, H M 58680, I/A 46 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8579 , F 130, S 8, H M 58680, I/A 46 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-28