KING'S GROUP ORGANISATION SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social KING'S GROUP ORGANISATION SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Fry Roger
VINCULACIONES DE KING'S GROUP ORGANISATION SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KING'S GROUP ORGANISATION SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dehesa Diez Sonia | Apoderado Solidario | 12/01/2009 | 03/05/2011 |
Fernandez Fernandez Luz | Apoderado Solidario | 12/01/2009 | 03/05/2011 |
Fernandez Fernandez Luz | Apoderado Mancomunado | 12/01/2009 | 03/05/2011 |
Fry Roger | Presidente | 28/05/2010 | 03/05/2011 |
Fry Roger | Consejero Delegado | 28/05/2010 | 03/05/2011 |
Fry Roger | Consejero | 28/05/2010 | 03/05/2011 |
Garbayo Alvarez Javier | Apoderado Solidario | 12/01/2009 | 03/05/2011 |
Gill Leech Christopher Tomas | Apoderado | 13/11/2009 | 03/05/2011 |
Gonzalez Picon Paz | Apoderado Solidario | 12/01/2009 | 03/05/2011 |
Heras Cuenca Miguel Angel | Apoderado Solidario | 12/01/2009 | 03/05/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KING'S GROUP ORGANISATION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27964 , F 133, S 8, H M 310638, I/A 18 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-28
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27964 , F 133, S 8, H M 310638, I/A 18 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27964 , F 133, S 8, H M 310638, I/A 18 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-78-28
- SE MODIFICA EL PROYECTO DE ESCISION DEPOSITADO EN ESTE REGISTRO Y FIRMADO EL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2010, POR LAS SOCIEDADES KING'S GROUP ORGANISATION SA, COMO SOCIEDAD ESCINDIDA YKING'S EDUCATION SL Y NICKMAR PROPERTIES SL COMO DEPOSITARIAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17979 , F 141, S 8, H M 310638, I/A 1- M (27/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-4-28
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27964 , F 133, S 8, H M 310638, I/A 17 (20/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (07/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-240-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17979 , F 150, S 8, H M 310638, I/A 16 (27/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-28
- Otras modificaciones estatutarias: 12. Retribucion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17979 , F 150, S 8, H M 310638, I/A 15 (22/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-192-28
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17979 , F 149, S 8, H M 310638, I/A 14 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-28